KRS 0000313963
NIP9512262682
REGON14153042100000
NazwaRANKOMAT.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaRANKOMAT.PL
Data rejestracji 18 wrz 2008 (16 lat temu) 18 wrz 2008
Data usunięcia 20 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. LESZNO, 14, WARSZAWA, 01-192, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6646517,30 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6646517,30 PLN
Wartość nominalna akcji0,05 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji132930346
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPATRYK ZBIGNIEW WALESIAK
Prokurent
2008-09-18
2010-04-23
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
JACEK MARIA OLECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-18
2015-12-09
KINGA TERESA NOWAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-18
2012-04-12
KATARZYNA PAC MALESA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-28
2015-12-09
KRZYSZTOF OLAF URBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-04-12
2015-01-27
PIOTR KRZYSZTOF GRUPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-18
2015-01-27
ZBIGNIEW ŁAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-04-12
2015-12-09
FILIP FRIEDMANN
Członek Organu Nadzoru
2015-01-27
2015-12-09
WITOLD JANUSZ WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2015-12-09
2016-04-20
ANDRZEJ CHOYNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-12-09
2016-04-20
ARTUR PAWEŁ POTOCKI
Członek Organu Nadzoru
2015-12-09
2016-04-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: (I) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; ALBO (II) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; ALBO (III) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH MICHAŁ RABIEJ
PREZES ZARZĄDU
2008-09-18
2011-10-07
WOJCIECH MICHAŁ RABIEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-07
2012-04-12
ROBERT PIOTR SZYWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-18
2010-04-23
MICHAŁ LASKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-10-07
2016-04-20
URSZULA PAZIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-12
2015-12-09
2008-09-18
2009-02-12
PANFINANCIAL SPÓŁKA AKCYJNA
2009-02-12
2010-11-23
IKLU SPÓŁKA AKCYJNA
2008-09-18
2009-07-09
POLECZKI, 23, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
2009-07-09
2010-07-08
ŁOWICKA, 35, WARSZAWA, 02-502, WARSZAWA, POLSKA
2010-07-08
2012-08-09
BEMA, 65, WARSZAWA, 01-244, WARSZAWA, POLSKA
2012-08-09
2014-11-20
MŁYNARSKA, 7, WARSZAWA, 01-205, WARSZAWA, POLSKA
2014-11-20
2015-01-27
LESZNO, 14, WARSZAWA, 01-192, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie