KRS 0000467618
NIP1132866702
REGON14675216100000
NazwaBAUER DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBAUER DIGITAL
Data rejestracji 28 cze 2013 (11 lat temu) 28 cze 2013
Data usunięcia 10 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MOTOROWA, 1, WARSZAWA, 04-035, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEBAUER POLEN INVEST GMBH
Wspólnik
2013-06-28
2021-12-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
DOMINIK NOGALSKI
Likwidator
2019-11-06
2021-12-10
DOMINIK NOGALSKI
reprezentant
YVONNE SASKIA BAUER
Beneficjent
1977-03-29
HEINZ HEINRICH BAUER
Beneficjent
1939-10-28
YVONNE SASKIA BAUER
Beneficjent
100 % UDZIAŁOWCEM - JEDYNYM WSPÓLNIKIEM NASZEJ SPÓŁKI JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: BAUER POLEN INVEST GMBH, KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ Z KOLEI JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG. WSPÓLNIKAMI TEJ OSTATNIEJ JEST KILKA PODMIOTÓW, ALE TYLKO DWA Z NICH SPEŁNIAJĄ KRYTERIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO, TJ. YVONNE BAUER POSIADAJĄCA 85% UDZIAŁÓW I 43,35 % GŁOSÓW ORAZ HEINZ BAUER POSIADAJĄCY 0% UDZIAŁÓW, ALE 49% GŁOSÓW W SPÓŁCE.
HEINZ HEINRICH BAUER
Beneficjent
100 % UDZIAŁOWCEM - JEDYNYM WSPÓLNIKIEM NASZEJ SPÓŁKI JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: BAUER POLEN INVEST GMBH, KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ Z KOLEI JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG. WSPÓLNIKAMI TEJ OSTATNIEJ JEST KILKA PODMIOTÓW, ALE TYLKO DWA Z NICH SPEŁNIAJĄ KRYTERIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO, TJ. YVONNE BAUER POSIADAJĄCA 85% UDZIAŁÓW I 43,35 % GŁOSÓW ORAZ HEINZ BAUER POSIADAJĄCY 0% UDZIAŁÓW, ALE 49% GŁOSÓW W SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ CHOYNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-08-24
2019-11-06
WITOLD JANUSZ WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-06-28
2018-08-24
2013-06-28
2019-11-06
BAUER DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie