KRS 0000117466
NIP1132371900
REGON01521145500000
Nazwa"AUDIOTEX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAUDIOTEX POLSKA
Data rejestracji 11 cze 2002 (22 lata temu) 11 cze 2002
Data usunięcia 10 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MOTOROWA, 1, WARSZAWA, 04-035, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADOMINIK NOGALSKI
reprezentant
YVONNE SASKIA BAUER
Beneficjent
1977-03-29
HEINZ HEINRICH BAUER
Beneficjent
1939-10-28
Wspólnik
2002-06-11
2021-12-10
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁ
01748131900000
TOMASZ EDMUND NAMYSŁ
Prokurent
2002-12-31
2021-12-10
DWUOSOBOWA ŁĄCZNA
ANDRZEJ CHOYNOWSKI
Prokurent
2002-12-31
2018-06-07
DWUOSOBOWA ŁĄCZNA
WIESŁAW TOMASZ MACKIEWICZ
Prokurent
2002-12-31
2015-10-06
DWUOSOBOWA ŁĄCZNA
SŁAWOMIR WOJCIECH BANDURSKI
Prokurent
2018-06-07
2021-12-10
DWUOSOBOWA ŁĄCZNA
DOMINIK NOGALSKI
Likwidator
2019-11-29
2021-12-10
YVONNE SASKIA BAUER
Beneficjent
WSPÓLNIKAMI NASZEJ SPÓŁKI JEST SPÓŁKA BAUER SP. Z O.O. I BAUER PRINT CIECHANÓW SP. Z O.O. SP.K., KTÓREJ KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA BAUER PRINT CIECHANÓW SP. Z O.O., KTÓREJ 100% UDZIAŁOWCEM JEST SPÓŁKA PR.NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.HEINRICH BAUER VERLAG KG, A KOMANDYTARIUSZEM JEST BAUER SP. Z O.O. POLSKA SP.K., KTÓREJ KOMANDYTARIUSZEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ Z KOLEI JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM. HEINRICH BAUER VERLAG KG. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI BAUER SP. Z O.O. POLSKA SP.K. JEST SPÓŁKA BAUER SP. Z O.O., KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ Z KOLEI JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG. WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI P. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG JEST KILKA PODMIOTÓW, ALE TYLKO DWA Z NICH SPEŁNIAJĄ KRYTERIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO, TJ. YVONNE BAUER POSIADAJĄCA 85% UDZIAŁÓW I 43,35 % GŁOSÓW ORAZ HEINZ BAUER POSIADAJĄCY 0% UDZIAŁÓW, ALE 49% GŁOSÓW W SPÓŁCE.
HEINZ HEINRICH BAUER
Beneficjent
WSPÓLNIKAMI NASZEJ SPÓŁKI JEST SPÓŁKA BAUER SP. Z O.O. I BAUER PRINT CIECHANÓW SP. Z O.O. SP.K., KTÓREJ KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA BAUER PRINT CIECHANÓW SP. Z O.O., KTÓREJ 100% UDZIAŁOWCEM JEST SPÓŁKA PR.NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.HEINRICH BAUER VERLAG KG, A KOMANDYTARIUSZEM JEST BAUER SP. Z O.O. POLSKA SP.K., KTÓREJ KOMANDYTARIUSZEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ Z KOLEI JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM. HEINRICH BAUER VERLAG KG. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI BAUER SP. Z O.O. POLSKA SP.K. JEST SPÓŁKA BAUER SP. Z O.O., KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ Z KOLEI JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG. WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI P. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG JEST KILKA PODMIOTÓW, ALE TYLKO DWA Z NICH SPEŁNIAJĄ KRYTERIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO, TJ. YVONNE BAUER POSIADAJĄCA 85% UDZIAŁÓW I 43,35 % GŁOSÓW ORAZ HEINZ BAUER POSIADAJĄCY 0% UDZIAŁÓW, ALE 49% GŁOSÓW W SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;
WITOLD JANUSZ WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-11
2018-06-07
WIESŁAW TOMASZ MACKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-06
2018-03-21
ANDRZEJ CHOYNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-06-07
2019-11-29
2002-06-11
2019-11-29
"AUDIOTEX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie