KRS 0000609303
NIP5272715891
REGON14729426900000
NazwaBAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA
Data rejestracji 01 kwi 2016 (8 lat temu) 01 kwi 2016
Data usunięcia 29 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MOTOROWA, 1, WARSZAWA, 04-035, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJHEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH
Wspólnik
2016-04-01
2021-01-29
RAFAŁ DAMIAN KORDUS
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ EDMUND NAMYSŁ
zgłaszający - członek zarządu
MAREK JANUSZ LASOTA
zgłaszający - członek zarządu
YVONNE SASKIA BAUER
Beneficjent
1977-03-29
HEINZ HEINRICH BAUER
Beneficjent
1939-10-28
YVONNE SASKIA BAUER
Beneficjent
WSPÓLNIKIEM NASZEJ SPÓŁKI JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH.DRUGIM WSPÓLNIKIEM NASZEJ SPÓŁKI JEST SPÓŁKA BAUER SP. Z O.O., KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH JEST Z KOLEI SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG. WSPÓLNIKAMI TEJ OSTATNIEJ JEST KILKA PODMIOTÓW, ALE TYLKO DWA Z NICH SPEŁNIAJĄ KRYTERIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO, TJ. YVONNE BAUER POSIADAJĄCA 85% UDZIAŁÓW I 43,35 % GŁOSÓW ORAZ HEINZ BAUER POSIADAJĄCY 0% UDZIAŁÓW, ALE 49% GŁOSÓW W SPÓŁCE.
HEINZ HEINRICH BAUER
Beneficjent
WSPÓLNIKIEM NASZEJ SPÓŁKI JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH.DRUGIM WSPÓLNIKIEM NASZEJ SPÓŁKI JEST SPÓŁKA BAUER SP. Z O.O., KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH JEST Z KOLEI SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG. WSPÓLNIKAMI TEJ OSTATNIEJ JEST KILKA PODMIOTÓW, ALE TYLKO DWA Z NICH SPEŁNIAJĄ KRYTERIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO, TJ. YVONNE BAUER POSIADAJĄCA 85% UDZIAŁÓW I 43,35 % GŁOSÓW ORAZ HEINZ BAUER POSIADAJĄCY 0% UDZIAŁÓW, ALE 49% GŁOSÓW W SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI POWOŁANYCH ZOSTAŁO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: TOMASZ EDMUND NAMYSŁ - PREZES ZARZĄDU, ANDRZEJ CHOYNOWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, MONIKA JOANNA KROKIEWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU, MAREK JANUSZ LASOTA - CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-01
2021-01-29
01639611000000
2016-04-01
2021-01-29
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-04-01
2021-01-29
BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-04-01
2021-01-29
UL. MOTOROWA, 1, WARSZAWA, 04-035, WARSZAWA, POLSKA
2016-04-01
2021-01-29
1812Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE
2016-04-01
2021-01-29
33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
2016-04-01
2021-01-29
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2016-04-01
2021-01-29
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2016-04-01
2021-01-29
58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2016-04-01
2021-01-29
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2016-04-01
2021-01-29
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2016-04-01
2021-01-29
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2016-04-01
2021-01-29
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2016-04-01
2021-01-29
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie