KRS 0000125197
NIP6770072027
REGON35063755100000
NazwaRADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Krótka nazwaRADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Data rejestracji 01 sie 2002 (22 lata temu) 01 sie 2002
Data usunięcia 13 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. WASZYNGTONA, 1, KRAKÓW, 30-204, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 64834000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6770072027
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
06105000861000009032828858
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
14105000861000009032828908
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
15105000861000009032828890
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
23105000861000009032828940
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
37105000861000009032828882
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
45105000861000009032828932
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
59105000861000009032828874
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
67105000861000009032828924
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
77105000861000009032828841
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
81105000861000009032828866
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6010Z TRANSPORT KOLEJOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTWHENRYK JERZY NIEDOŚPIAŁ
Prokurent
2002-08-01
2017-04-13
PROKURA ODDZIELNA
ROMAN KRZYSZTOF PORWISZ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-01
2007-11-14
MAREK MARIUSZ JODŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-01
2004-03-31
KAZIMIERZ WACŁAW GRÓDEK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-01
2004-03-31
STANISŁAW ROBERT TYCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-31
2007-03-21
MAREK ADAM DWORAK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-31
2007-11-14
WITOLD WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-03-21
2007-11-14
KAZIMIERZ WACŁAW GRÓDEK
reprezentant
TADEUSZ SOŁTYS
reprezentant
EWA MISZCZAK DZIURDZIK
reprezentant
HEINZ HEINRICH BAUER
Beneficjent
1939-10-28
YVONNE SASKIA BAUER
Beneficjent
1977-03-29
KRAKOWSKA FUNDACJA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ TV I R
Wspólnik
2002-08-01
2003-04-02
20811 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY OSIEMSET JEDENAŚCIE0 UDZIAŁÓW PO 1000 (TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY, T.J. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20811000, (DWADZIEŚCIA MILIONÓW OSIEMSET JEDENAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
003884494
Wspólnik
2002-08-01
2011-07-22
64833 (SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY PO 1000 ZŁ KAŻDY, TJ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI SZEŚĆDZIESIĘCIU CZTERECH MILIONÓW OŚMIUSET TRZYDZIESTU TRZECH TYSIĘCY ZŁOTYCH
01268181200000
Wspólnik
2011-07-22
2017-04-13
15.833 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.833.000 ZŁ
01268181200000
HEINZ HEINRICH BAUER
Beneficjent
JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI JEST GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., KTÓREJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM JEST BAUER AUDIO FM SP. Z O.O., NATOMIAST KOMPLEMENTARIUSZAMI SĄ: SPÓŁKA PR. NIEM. BAUER MEDIA INVEST GMBH ORAZ RMF SP. Z O.O. JEDYNYM KOMPLEMENTARUSZEM SPÓŁKI JEST RMF SP. Z O.O., KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST W/W SPÓŁKA PR. NIEM.: BAUER MEDIA INVEST GMBH. WSPÓLNIKAMI BAUER AUDIO FM SP. Z O.O. SĄ: BAUER MEDIA INVEST GMBH ORAZ RMF SP. Z O.O. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM BAUER MEDIA INVEST GMBH JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG. WSPÓLNIKAMI TEJ OSTATNIEJ JEST KILKA PODMIOTÓW, ALE TYLKO DWA Z NICH SPEŁNIAJĄ KRYTERIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO, TJ. YVONNE BAUER POSIADAJĄCA 85% UDZIAŁÓW I 43,35 % GŁOSÓW ORAZ HEINZ HEINRICH BAUER POSIADAJĄCY 0% UDZIAŁÓW, ALE 49% GŁOSÓW W SPÓŁCE.
YVONNE SASKIA BAUER
Beneficjent
JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI JEST GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., KTÓREJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM JEST BAUER AUDIO FM SP. Z O.O., NATOMIAST KOMPLEMENTARIUSZAMI SĄ: SPÓŁKA PR. NIEM. BAUER MEDIA INVEST GMBH ORAZ RMF SP. Z O.O. JEDYNYM KOMPLEMENTARUSZEM SPÓŁKI JEST RMF SP. Z O.O., KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST W/W SPÓŁKA PR. NIEM.: BAUER MEDIA INVEST GMBH. WSPÓLNIKAMI BAUER AUDIO FM SP. Z O.O. SĄ: BAUER MEDIA INVEST GMBH ORAZ RMF SP. Z O.O. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM BAUER MEDIA INVEST GMBH JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG. WSPÓLNIKAMI TEJ OSTATNIEJ JEST KILKA PODMIOTÓW, ALE TYLKO DWA Z NICH SPEŁNIAJĄ KRYTERIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO, TJ. YVONNE BAUER POSIADAJĄCA 85% UDZIAŁÓW I 43,35 % GŁOSÓW ORAZ HEINZ HEINRICH BAUER POSIADAJĄCY 0% UDZIAŁÓW, ALE 49% GŁOSÓW W SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DO PODPISYWANIA W TYM ZAKRESIE W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TADEUSZ SOŁTYS
PREZES ZARZĄDU
2009-07-01
2017-04-13
EWA MISZCZAK DZIURDZIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-31
2017-04-13
TADEUSZ SOŁTYS
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-31
2009-07-01
STANISŁAW ROBERT TYCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-08-01
2004-03-31
MAREK ADAM DWORAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-01
2004-03-31
KAZIMIERZ WACŁAW GRÓDEK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-31
2009-07-01
KAZIMIERZ WACŁAW GRÓDEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-01
2017-04-13
2002-08-01
2017-04-13
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-01
2017-04-13
RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
2002-08-01
2017-04-13
AL. WASZYNGTONA, 1, KRAKÓW, 30-204, KRAKÓW, POLSKA
2016-05-20
2017-04-13
6010Z - NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH
2016-05-20
2017-04-13
5920Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
2016-05-20
2017-04-13
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2016-05-20
2017-04-13
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2016-05-20
2017-04-13
58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie