KRS 0000114161
NIP5730037277
REGON15095751700000
NazwaA.D.A CORPORATION RADIO FON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaA.D.A CORPORATION RADIO FON
Data rejestracji 22 maj 2002 (22 lata temu) 22 maj 2002
Data usunięcia 26 maj 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. WASZYNGTONA, 1, KRAKÓW, 30-204, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1410000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420E RADIODYFUZJA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCHFUNDACJA IMIENIA EDMUNDA MZYKA
Wspólnik
2002-05-22
2003-06-28
1440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 720.000,00 PLN
151558328
Y-RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-05-22
2003-06-28
960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 480.000 PLN
151550249
Wspólnik
2003-06-28
2007-04-20
1.439 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 719.500 ZŁOTYCH
15155024900000
Wspólnik
2006-07-24
2010-05-26
2.820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.410.000,00 ZŁ
35651451300000
MARIUSZ NORBERT KNYSAK
Prokurent
2003-06-28
2004-05-24
SAMOISTNA
EWA BARBARA SOKOŁOWSKA
Prokurent
2004-05-24
2004-07-07
SAMOISTNA
SYLWIA IZABELA RADŁOWSKA
Prokurent
2004-07-07
2006-07-24
SAMOISTNA
MARIUSZ NORBERT KNYSAK
Prokurent
2006-07-24
2007-04-20
ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
ADAM SZLEMPO
Członek Organu Nadzoru
2005-11-22
2008-04-04
DANIEL MZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-11-22
2008-04-04
PIOTR KNAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-11-22
2008-04-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARIUSZ NORBERT KNYSAK
PREZES ZARZĄDU
2004-07-07
2006-07-24
JAKUB ANDRZEJ WĄTŁY
PREZES ZARZĄDU
2004-05-24
2004-07-07
ANDRZEJ MIELIMONKA
PREZES ZARZĄDU
2006-07-24
2010-05-26
ADAM MAREK SZLEMPO
PREZES ZARZĄDU
2002-05-22
2002-10-09
IWONA EWA WZIĄTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-22
2003-06-28
DANIEL MZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-09
2004-05-24
2002-05-22
2007-04-20
NOWOWIEJSKIEGO, 26, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie