KRS 0000131136
NIP7791992733
REGON63111465000000
Nazwa"PARTYTURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPARTYTURA
Data rejestracji 25 wrz 2002 (22 lata temu) 25 wrz 2002
Data usunięcia 22 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. WASZYNGTONA, 1, KRAKÓW, 30-204, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420E RADIODYFUZJA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH"OFICYNA WYDAWNICZA GŁOS WIELKOPOLSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-09-25
2003-03-31
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,- ZŁ.
004862106
MARIAN PAWEŁ PRZYBYLSKI
Wspólnik
2002-09-25
2007-10-23
56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000,- ZŁ
PIOTR VOELKEL
Wspólnik
2002-09-25
2007-10-23
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.500,- ZŁ
MAŁGORZATA WALENTYNA BABCZYSZYN
Wspólnik
2002-09-25
2007-10-23
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,- ZŁ
EWA ANNA KRASKOWSKA
Wspólnik
2002-09-25
2006-05-16
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-11-14
2009-12-22
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,- ZŁOTYCH
35651451300000
MAŁGORZATA WALENTYNA BABCZYSZYN
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2008-04-24
MARIAN MAREK PRZYBYLSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2008-04-24
PIOTR VOELKEL
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2008-04-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAN BEBRYSZ
PREZES ZARZĄDU
2002-09-25
2004-05-27
LECH HENRYK DYMARSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-05-27
2005-01-11
EWA ANNA KRASKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-01-11
2006-05-16
ANNA VOELKEL
PREZES ZARZĄDU
2006-05-16
2006-11-14
ANDRZEJ MIELIMONKA
PREZES ZARZĄDU
2006-11-14
2009-12-22
2002-09-25
2007-10-23
ŚW.MARCIN, 80/82, POZNAŃ, 61-809, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie