KRS 0000035316
NIP7530022237
REGON53091912900000
NazwaAIDA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAIDA
Data rejestracji 23 sie 2001 (23 lata temu) 23 sie 2001
Data usunięcia 17 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. WASZYNGTONA, 1, KRAKÓW, 30-204, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 108200,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2164000,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2164
Dane podatkowe
NIP 7530022237
data rejestracji 01 maj 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 paź 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6010Z TRANSPORT KOLEJOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPAWEŁ PIOTROWSKI
reprezentant
ANDRZEJ MIELIMONKA
reprezentant
YVONNE SASKIA BAUER
Beneficjent
1977-03-29
HEINZ HEINRICH BAUER
Beneficjent
1939-10-28
MAREK ADAM DWORAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2009-06-29
ROMAN EDMUND MIELNIK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2009-06-29
CEZARY JUKLIUSZ MROCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2012-06-06
MIECZYSŁAW MROCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2012-06-06
JAROSŁAW PIOTERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2009-06-29
2022-11-17
JERZY BODUCH
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2012-06-06
GRZEGORZ MURDZEK
Członek Organu Nadzoru
2009-06-29
2022-11-17
TOMASZ WOJCIECH PLATA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2009-06-29
ERYK WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-06-29
2022-11-17
MAGDALENA JEWUŁA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-06
2018-08-09
ANDRZEJ SZCZERBIŃSKI
ZARZĄDCA
2011-03-22
2012-03-09
ANDRZEJ SZCZERBIŃSKI
ZARZĄDCA PRZYMUSOWY
2012-03-09
2018-08-09
YVONNE SASKIA BAUER
Beneficjent
MULTIMEDIA SP. Z O.O. JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI AIDA S.A. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM MULTIMEDIA SP. Z O.O. JEST GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., KTÓREJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM JEST BAUER AUDIO FM SP. Z O.O., NATOMIAST KOMPLEMENTARIUSZAMI SĄ: SPÓŁKA PR. NIEM. BAUER MEDIA INVEST GMBH ORAZ RMF SP. Z O.O. WSPÓLNIKAMI BAUER AUDIO FM SP. Z O.O. SĄ: BAUER MEDIA INVEST GMBH ORAZ RMF SP. Z O.O. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM RMF SP. Z O.O. JEST BAUER MEDIA INVEST GMBH. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM BAUER MEDIA INVEST GMBH JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG. WSPÓLNIKAMI TEJ OSTATNIEJ JEST KILKA PODMIOTÓW, ALE TYLKO DWA Z NICH SPEŁNIAJĄ KRYTERIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO, TJ. YVONNE BAUER POSIADAJĄCA 85% UDZIAŁÓW I 43,35 % GŁOSÓW ORAZ HEINZ HEINRICH BAUER POSIADAJĄCY 0% UDZIAŁÓW, ALE 49% GŁOSÓW W SPÓŁCE.
HEINZ HEINRICH BAUER
Beneficjent
MULTIMEDIA SP. Z O.O. JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI AIDA S.A. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM MULTIMEDIA SP. Z O.O. JEST GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., KTÓREJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM JEST BAUER AUDIO FM SP. Z O.O., NATOMIAST KOMPLEMENTARIUSZAMI SĄ: SPÓŁKA PR. NIEM. BAUER MEDIA INVEST GMBH ORAZ RMF SP. Z O.O. WSPÓLNIKAMI BAUER AUDIO FM SP. Z O.O. SĄ: BAUER MEDIA INVEST GMBH ORAZ RMF SP. Z O.O. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM RMF SP. Z O.O. JEST BAUER MEDIA INVEST GMBH. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM BAUER MEDIA INVEST GMBH JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG. WSPÓLNIKAMI TEJ OSTATNIEJ JEST KILKA PODMIOTÓW, ALE TYLKO DWA Z NICH SPEŁNIAJĄ KRYTERIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO, TJ. YVONNE BAUER POSIADAJĄCA 85% UDZIAŁÓW I 43,35 % GŁOSÓW ORAZ HEINZ HEINRICH BAUER POSIADAJĄCY 0% UDZIAŁÓW, ALE 49% GŁOSÓW W SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
PAWEŁ PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-06
2022-11-17
WIESŁAWA MALINOWSKA MIELNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-23
2004-09-20
ANDRZEJ JULIUSZ MROCZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI
2001-08-23
2009-06-29
JERZY SMOKTUNOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-26
2004-09-20
ANDRZEJ MIELIMONKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-20
2013-08-21
ANDRZEJ MIELIMONKA
PREZES ZARZĄDU
2013-08-21
2022-11-17
JAROSŁAW CEZARY CHORAB
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-29
2009-10-09
2001-08-23
2011-03-22
AIDA SPÓŁKA AKCYJNA
2011-03-22
2012-03-09
AIDA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
2001-08-23
2011-03-28
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 95, WROCŁAW, 53-332, WROCŁAW, POLSKA
2011-03-28
2013-11-18
SZCZĘŚLIWA, 38A, WROCŁAW, 53-418, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie