KRS 0000031564
NIP8790005147
REGON87019915000000
Nazwa"RADIO GRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRADIO GRA
Data rejestracji 26 lip 2001 (23 lata temu) 26 lip 2001
Data usunięcia 25 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. WASZYNGTONA, 1, KRAKÓW, 30-204, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 381300,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@GRA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6010Z TRANSPORT KOLEJOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHWspólnik
2001-07-26
2008-12-15
2813 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 281.300,00 ZŁOTYCH
09047475900000
PRZEMYSŁAW SIKORSKI
Wspólnik
2001-08-09
2005-04-28
273 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27300,-ZŁ.
ANDRZEJ KOCISZEWSKI
Wspólnik
2001-08-09
2005-04-28
741 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 74100,-ZŁ.
Wspólnik
2008-12-15
2013-04-04
3.813 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 381.300,00 ZŁ
93070169400000
Wspólnik
2013-04-04
2015-05-25
3813 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 381300,00 ZŁOTYCH
35073919700000
MAGDALENA KOSTRZEWSKA
Prokurent
2009-10-08
2013-01-04
PROKURA ROZŁĄCZNA
ANDRZEJ MIELIMONKA
Prokurent
2013-08-14
2014-04-25
PROKURA ODDZIELNA
PAWEŁ PIOTROWSKI
Prokurent
2013-08-14
2015-05-25
PROKURA ODDZIELNA
PRZEMYSŁAW SIKORSKI
Prokurent
2001-07-26
2003-02-20
SAMOISTNA
EDYTA KĘDZIOR KRAWIEC
Prokurent
2005-11-30
2009-10-08
PROKURA ROZŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PRZEMYSŁAW JANUSZ SIKORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-16
2005-11-30
ANDRZEJ KOCISZEWSKI
PREZES
2001-07-26
2003-02-20
PRZEMYSŁAW JANUSZ SIKORSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-03-14
2005-07-26
PRZEMYSŁAW JANUSZ SIKORSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-26
2005-11-16
PIOTR ANDRZEJ GRABOWSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2003-02-20
2005-03-14
PIOTR ANDRZEJ GRABOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-14
2005-07-22
DANUTA FILIPIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-02
2005-03-14
ANDRZEJ KOCISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-20
2003-12-02
PRZEMYSŁAW JANUSZ SIKORSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-20
2005-03-14
PIOTR ANDRZEJ GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-11-16
2009-10-08
2001-07-26
2006-01-09
POZNAŃSKA, 152, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2006-01-09
2013-08-14
ŚW. JAKUBA, 13, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie