KRS 0000125627
NIP5420202109
REGON05002212600000
NazwaWYDAWNICTWO PRASA PODLASKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWYDAWNICTWO PRASA PODLASKA
Data rejestracji 22 sie 2002 (22 lata temu) 22 sie 2002
Data usunięcia 24 lis 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12136500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (55)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5247A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK #5247B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420E RADIODYFUZJA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #6521Z LEASING FINANSOWY #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #9271Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI, ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI I KONKURSAMIMARCIN DYMNICKI
Członek Organu Nadzoru
2005-12-29
2008-11-24
EUGENIUSZ FORMEJSTER
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2003-12-10
JERZY GRODZKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2003-01-23
ZBIGNIEW CZARNECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2003-01-23
PAWEŁ KLIMCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2004-06-01
MIROSŁAW ROMEJKO
Członek Organu Nadzoru
2005-12-29
2008-11-24
ANDRZEJ JÓZEF PESTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-12-29
2008-11-24
EWA WACŁAWA SYPYTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-23
2003-12-10
JAN KULIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-23
2003-12-10
JAN WOŁYNIEC
Członek Organu Nadzoru
2003-12-10
2004-04-19
WIESŁAWA SUROWIEC
Prokurent
2005-10-06
2007-04-17
PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA GRYSZKO
Prokurent
2007-04-17
2007-11-08
PROKURA SAMOISTNA
BOŻENA KONDRACIUK SŁOKOTOWICZ
Prokurent
2007-11-08
2008-11-24
PROKURA SAMOISTNA
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" ZARZĄD REGIONU BIAŁYSTOK
Wspólnik
2002-08-22
2004-04-19
867 (OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 86.700 (OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY SIEDEMSET) ZŁOTYCH
050071432
MECOM POLAND HOLDINGS AS
Wspólnik
2002-08-22
2008-05-16
121.365 (STO DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.136.500 (DWANAŚCIE MILIONÓW STO TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-05-16
2008-11-24
121.365 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.136.500 ZŁOTYCH
93070169400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JOANNA PILCICKA
PREZES ZARZĄDU
2004-04-19
2005-08-01
ZBIGNIEW FABJAŃCZUK
PREZES ZARZĄDU
2002-08-22
2003-01-23
MIROSŁAW FLEJMER
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-23
2006-10-04
DOROTA ŁOJEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-23
2005-10-06
KRZYSZTOF PALIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-22
2005-08-01
KRZYSZTOF PALIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-01
2005-08-19
KRZYSZTOF PALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-08-19
2008-11-24
BOGUMIŁA ELŻBIETA SKLIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-04
2008-11-24
MAREK SŁAWOMIR PASZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-22
2003-01-23
MAREK SŁAWOMIR PASZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-23
2004-04-19
2002-08-22
2005-05-23
"KRESY BO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-22
2004-09-15
SURASKA, 1, BIAŁYSTOK, 15-950, BIAŁYSTOK, POLSKA
2004-09-15
2007-08-21
ŚW. MIKOŁAJA, 1, BIAŁYSTOK, 15-419, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie