KRS 0000021878
NIP5252152568
REGON47220363100000
NazwaMEDIATAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEDIATAK
Data rejestracji 27 cze 2001 (23 lata temu) 27 cze 2001
Data usunięcia 30 lip 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 41, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50052,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7440Z REKLAMA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJIWspólnik
2001-06-27
2010-07-30
71 (SIEDEMDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW KAŻDY O WARTOŚCI 516 ZŁOTYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 36.636 ZŁOTYCH
01204769900000
MECOM POLAND HOLDINGS AS
Wspólnik
2001-06-27
2010-07-30
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.320 ZŁOTYCH
MIROSŁAW KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-20
2007-04-11
ROMAN EDWARD CZARNUCH
Członek Organu Nadzoru
2008-02-08
2010-07-30
STEPHAN MARZEN
Członek Organu Nadzoru
2006-06-20
2010-07-30
ANDRZEJ JÓZEF PESTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-20
2008-02-08
GRZEGORZ HAFTARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-04-11
2007-09-28
TOMASZ ANDRZEJ WRÓBLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-28
2009-10-12
DOROTA STANEK
Członek Organu Nadzoru
2009-10-12
2010-07-30
PAWEŁ BENEDYKT PAŚNICKI
Likwidator
2008-03-17
2010-07-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARIA JUSZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-06-27
2004-07-06
WITOLD BOGDAN WALECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-27
2006-10-05
JACEK STANISŁAW CZYNAJTIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-27
2004-07-06
JACEK STANISŁAW CZYNAJTIS
PREZES ZARZĄDU
2004-07-06
2006-08-07
GRZEGORZ HAFTARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-07
2007-04-11
JAROSŁAW ROSZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-04-11
2007-10-17
PAWEŁ BENEDYKT PAŚNICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-10-17
2008-03-17
2001-06-27
2005-06-16
"MEDIA TAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-06-16
2008-03-17
"MEDIATAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-27
2005-07-19
LEWARTOWSKIEGO, 6, WARSZAWA, 00-190, WARSZAWA, POLSKA
2005-07-19
2008-02-08
CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie