KRS 0000355926
NIP7822459260
REGON30096887300000
NazwaFABRYKA FORMY SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFABRYKA FORMY
Data rejestracji 12 maj 2010 (14 lat temu) 12 maj 2010
Data usunięcia 05 mar 2020 05 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ROLNA, 16, DĄBROWA, 62-070, DOPIEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5457702,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3457702,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji54577020
Dane podatkowe
NIP 7822459260
data rejestracji 01 lut 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNEIRENEUSZ SĘK
Prokurent
2014-01-27
2018-01-17
SAMOISTNA
IZABELA OLGA GRZEŚKOWIAK
Prokurent
2018-12-17
2019-07-04
PROKURA ŁĄCZNA, OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAGDALENA MAŁGORZATA GAZDA
Członek Organu Nadzoru
2010-05-12
2012-04-19
JOANNA EWA REICHELT KARNABAL
Członek Organu Nadzoru
2010-05-12
2012-04-19
SEBASTIAN PIOTR GAZDA
Członek Organu Nadzoru
2010-05-12
2014-01-27
KRZYSZTOF SIMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-12
2015-12-08
ROBERT PAWEŁ GAZDA
Członek Organu Nadzoru
2010-05-12
2014-01-27
MACIEJ BIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-12-08
2017-09-05
ADAM KĘDZIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-12-08
2017-09-05
GRZEGORZ HAFTARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2017-09-05
2018-12-17
MACIEJ JANUSZ BIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-01-17
2018-12-17
KAZIMIERZ PUŁASKI
Członek Organu Nadzoru
2018-01-17
2020-03-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TYM DO SKŁADANIA ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IRENEUSZ SĘK
PREZES ZARZĄDU
2010-05-12
2014-01-16
TOMASZ STRABURZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-05-12
2010-12-06
MAGDALENA MAŁGORZATA GAZDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-19
2014-01-27
MICHAŁ MARCIN LACHOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-27
2016-09-16
IZABELA OLGA GRZEŚKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-27
2018-12-17
KATARZYNA HELENA PŁOWENS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-16
2018-12-17
KARINA ANDRZEJKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-16
2017-01-26
MICHAŁ MARCIN LACHOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-17
2020-03-05
MACIEJ JANUSZ BIEŃKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-17
2020-03-05
BARTOSZ ANDRZEJ DĄBROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-07
2020-03-05
2010-05-12
2016-09-16
BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 72, POZNAŃ, 61-144, POZNAŃ, POLSKA
2016-09-16
2018-03-20
UL. SKRAJNA, 1, SIEROSŁAW, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie