KRS 0000734499
NIP7010825154
REGON38038282000000
NazwaNEWCO3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNEWCO3
Data rejestracji 30 maj 2018 (6 lat temu) 30 maj 2018
Data usunięcia 17 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC EUROPEJSKI, 3, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1054650,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJWspólnik
2018-05-30
2018-10-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
14729281000000
Wspólnik
2019-01-11
2020-04-17
21.093 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.054.650,00 ZŁ
14678364100000
Wspólnik
2018-10-11
2019-01-11
21.093 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.054.650,00 ZŁ
14663523100000
MACIEJ WACŁAW WOJTCZAK
Prokurent
2019-01-11
2020-04-17
ŁĄCZNA, OBEJMUJE UMOCOWANIE PROKURENTA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF WRÓBEL
PREZES ZARZĄDU
2018-05-30
2018-10-26
MACIEJ JANUSZ BIEŃKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-26
2020-04-17
MONIKA HERTEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-26
2019-01-11
JAKUB MATEUSZ RANISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-11
2020-04-17
2018-05-30
2018-10-26
UL. WILCZA, 46, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie