KRS 0000677930
NIP9521894453
REGON01516019500000
NazwaWESOLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWESOLANDIA
Data rejestracji 15 maj 2017 (7 lat temu) 15 maj 2017
Data usunięcia 01 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WSPÓLNA, 4, WARSZAWA, 05-075, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNESŁAWOMIR CHŁOŃ
Wspólnik
2017-05-15
2017-07-07
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
ANNA JANINA CHŁOŃ
Wspólnik
2017-05-15
2017-07-07
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
Wspólnik
2017-07-07
2020-09-01
2 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 000 ZŁ
14678364100000
MACIEJ JANUSZ BIEŃKOWSKI
Prokurent
2017-11-15
2020-09-01
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR CHŁOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-15
2017-07-07
ANNA JANINA CHŁOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-15
2017-07-07
RAFAŁ ROBERT RYBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-07
2017-11-15
RAFAŁ ROBERT RYBSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-11-15
2018-06-08
ANNA JANINA CHŁOŃ
PREZES ZARZĄDU
2017-07-07
2017-11-15
MACIEJ JANUSZ BIEŃKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-07
2017-11-15
JACEK GRAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-15
2020-09-01
JAKUB MATEUSZ RANISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-06-08
2020-09-01
2017-05-15
2020-09-01
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-05-15
2020-09-01
WESOLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-05-15
2020-09-01
UL. WSPÓLNA, 4, WARSZAWA, 05-075, WARSZAWA, POLSKA
2017-05-15
2020-09-01
9311Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
2017-05-15
2020-09-01
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2017-05-15
2020-09-01
9313Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
2017-05-15
2020-09-01
9319Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
2017-05-15
2020-09-01
9329Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
2017-05-15
2020-09-01
9604Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
2017-05-15
2020-09-01
5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
2017-05-15
2020-09-01
5520Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
2017-05-15
2020-09-01
5590Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
2017-05-15
2020-09-01
5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie