KRS 0000139435
NIP7960018801
REGON67067707000000
NazwaRADOMSKA WYTWÓRNIA TELEKOMUNIKACYJNA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaRADOMSKA WYTWÓRNIA TELEKOMUNIKACYJNA
Data rejestracji 10 gru 2002 (22 lata temu) 10 gru 2002
Data usunięcia 28 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SŁOWACKIEGO, 55, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2981772,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2079720,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1490886
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMAJERZY RYSZARD MOSTOWSKI
ZARZĄDCA
2004-07-15
2005-12-12
JERZY RYSZARD MOSTOWSKI
Osoba wyznaczona w postępowaniu upadłościowym
2008-01-23
2011-11-28
ZDZISŁAW NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2007-09-05
KAZIMIERZ SURMA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2007-09-05
SŁAWOMIR CZEPIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2004-02-20
MICHAŁ SZUKALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2005-01-04
MONIKA BOGUSZ JĘDRZEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2003-05-22
MICHAEL RASMUSSEN
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2003-05-22
KRZYSZTOF BURZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-22
2007-09-05
JANOS FUGEDI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-22
2004-02-20
LARS SVENSSON
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2005-01-04
SŁAWOMIR CHŁOŃ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2005-01-04
WOJCIECH MIKOŁAJ KAPUSTA
Kurator
2010-04-16
2011-11-28
MARIOLA HERMAN BORUSIŃSKA
Prokurent
2005-12-19
2006-11-06
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A/ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, B/ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM,.
ROBERT STANISŁAW GRZYB
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-06
2007-09-05
ROBERT STANISŁAW GRZYB
PREZES ZARZĄDU
2007-09-05
2008-04-11
PAWEŁ DARIUSZ KUBICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-05
2010-04-16
KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ DEJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-11
2010-04-16
WALDEMAR MAJKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-10
2004-02-20
BOHDAN MOTYL
PREZES ZARZĄDU
2002-12-10
2007-09-05
JACEK JANAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-10
2004-02-20
STANISŁAW PALA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-10
2004-02-20
HUBERT ANDRZEJ ROZPĘDEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-20
2005-01-04
JAROSŁAW CHAŁAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-20
2005-01-04
2002-12-10
2003-05-22
"RADOMSKA WYTWÓRNIA TELEFONÓW - TELEFONY POLSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA
2003-05-22
2008-01-23
RADOMSKA WYTWÓRNIA TELEKOMUNIKACYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
2002-12-10
2009-03-26
WODNA, 13/21, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie