KRS 0000090264
NIP7781169110
REGON63079512100000
Nazwa"PROJEKTY BANKOWE POLSOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROJEKTY BANKOWE POLSOFT
Data rejestracji 20 lut 2002 (23 lata temu) 20 lut 2002
Data usunięcia 13 wrz 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ABPA ANTONIEGO BARANIAKA, 88A, POZNAŃ, 61-131, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2823Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEBANK ZACHODNI WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-02-20
2003-03-20
1.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.000,00,- ZŁ
INFORMATYKA BANKOWA POLSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-02-20
2003-03-20
980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.000,00,- ZŁ
Wspólnik
2003-03-20
2011-09-13
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 ZŁ
19040792600000
ROMUALD SZELIGA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2002-04-11
ROMAN KAROL STILLER
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2002-04-11
JERZY ANTONI RETELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2003-05-29
PAWEŁ JERZY KŁOS
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2003-05-29
MARCIN PĘDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2003-05-29
MATEUSZ MORAWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2003-05-29
SŁAWOMIR CHŁOŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-29
2004-03-30
DARIUSZ ŚLIWOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-29
2004-03-30
MICHAŁ ANDRZEJ DANIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-30
2007-12-03
ELŻBIETA BUJNIEWICZ BELKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-29
2004-03-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DARIUSZ ANDRZEJ MAIK
PREZES ZARZĄDU
2002-02-20
2003-09-15
JACEK KUJAWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-20
2003-09-15
ROBERT ANDRZEJ HEGMIT
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-29
2003-09-15
ROBERT ANDRZEJ HEGMIT
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-15
2004-12-20
ROBERT ANDRZEJ HEGMIT
PREZES ZARZĄDU
2004-12-20
2011-09-13
GRZEGORZ WINCENTY LEOPOLD
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-20
2010-10-29
MACIEJ MICHAŁ HUBERT
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-20
2011-09-13
JACEK KUJAWA
PREZES ZARZĄDU
2003-09-15
2004-12-20
2002-02-20
2009-01-08
PLAC WOLNOŚCI, 18, POZNAŃ, 61-739, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie