KRS 0000004554
NIP7780041313
REGON00802932200000
NazwaEMAX SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaEMAX
Data rejestracji 03 kwi 2001 (23 lata temu) 03 kwi 2001
Data usunięcia 13 maj 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TOWAROWA, 35, POZNAŃ, 61-896, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3627324,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3627324,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3627324
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#72 INFORMATYKA #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #45 BUDOWNICTWO #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #333 PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #519 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIATOMASZ PAWEŁ SIELICKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-17
2011-05-13
LECH STANISŁAW WOZICH
Członek Organu Nadzoru
2001-04-03
2002-07-30
ROBERT TOMASZ KRASOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-03
2003-06-11
RADOSŁAW ŚWIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-03
2002-07-30
MACIEJ MICHAŁ DZIEWOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-30
2005-07-19
PIOTR KARMELITA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-30
2011-05-13
HENRYK MRUK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-11
2011-05-13
GRZEGORZ PIOTR OGONOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-11
2011-05-13
PAWEŁ STANISŁAW TURNO
Członek Organu Nadzoru
2001-04-03
2011-05-13
JANUSZ GRZEGORZ SAMELAK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-03
2006-10-17
TOMASZ JÓZEF GRABIAK
Prokurent
2002-02-04
2011-05-13
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
PIOTR MICHAŁ KARDACH
PREZES ZARZĄDU
2001-04-03
2011-05-13
PAWEŁ ZBIGNIEW ROZWADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-03
2011-05-13
WOJCIECH JAN DZIEWOLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-03
2011-05-13
PAWEŁ NOWACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-03
2011-05-13
RYSZARD MARIAN JAREMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-03
2003-10-22
MARCIN LESZEK STAWARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-03
2011-05-13
WOJCIECH MAREK ZIÓŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-03
2003-10-22
ANDRZEJ KOSTUREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-22
2011-05-13
BOGDAN KOSTUREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-22
2011-05-13
DARIUSZ CHWIEJCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-30
2011-05-13
2001-04-03
2003-10-22
NIEZŁOMNYCH, 1C, POZNAŃ, 61-894, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie