KRS 0000313131
NIP6762147130
REGON35716170300000
NazwaAUTOCENTRUM.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAUTOCENTRUM.PL
Data rejestracji 05 wrz 2008 (16 lat temu) 05 wrz 2008
Data usunięcia 06 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KAPELANKA, 6A, KRAKÓW, 30-347, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5000000
Dane podatkowe
NIP 6762147130
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆRYSZARD ZAWIERUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-05
2019-11-15
DARIUSZ TOPOLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-05
2019-11-15
ALICJA ZAWADZKA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-05
2010-09-13
WOJCIECH TOPOLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-13
2019-11-15
JACEK ŚWIDERSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-11-15
2020-11-06
GRZEGORZ KRUK
Członek Organu Nadzoru
2019-11-15
2020-11-06
ELŻBIETA BUJNIEWICZ BELKA
Członek Organu Nadzoru
2019-11-15
2020-11-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
ZACHAR ZAWADZKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-05
2019-11-15
RAFAŁ WARECKI
PREZES ZARZĄDU
2019-11-15
2020-11-06
2008-09-05
2011-06-03
ZDUNÓW, 18, KRAKÓW, 30-428, KRAKÓW, POLSKA
2011-06-03
2015-10-12
ZAWIŁA, 57, KRAKÓW, 30-390, KRAKÓW, POLSKA
2015-10-12
2015-10-29
UL. LUBOSTROŃ, 22B, KRAKÓW, 31-511, KRAKÓW, POLSKA
2015-10-29
2017-03-23
UL. LUBOSTROŃ, 22B, KRAKÓW, 30-383, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie