KRS 0000325069
NIP5252446086
REGON14172500100000
NazwaDRUMET LINY I DRUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDRUMET LINY I DRUTY
Data rejestracji 10 mar 2009 (16 lat temu) 10 mar 2009
Data usunięcia 01 sie 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLNA, 26/74, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 16000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #243 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4672 SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4674 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIWspólnik
2009-03-10
2009-07-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
01559201000000
SIDONIO HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2009-07-08
2011-09-08
320.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000.000,00 ZŁ
Wspólnik
2011-09-01
2012-08-01
320 000 (TRZYSTA DWADZIEŚCIA TYSIĘCY UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, ŁĄCZNIE 16 000 000,00 ZŁ (SZESNAŚCIE MILIONÓW 00/100 ZŁOTYCH)
14305080800000
JAN EVAN
Członek Organu Nadzoru
2009-07-08
2011-08-29
RAFAŁ SOSNA
Członek Organu Nadzoru
2009-07-08
2011-08-29
JOZEF JANOV
Członek Organu Nadzoru
2009-07-08
2009-08-20
ADAM HENRYK JARMICKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-20
2011-08-29
JAMES KEITH MCKINNISH
Członek Organu Nadzoru
2011-08-29
2012-08-01
IRA LESLIE GLAZER
Członek Organu Nadzoru
2011-08-29
2012-08-01
ERIC VINTON BRUDER
Członek Organu Nadzoru
2011-08-29
2012-08-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JÓZEF JAN CZERNECKI
PREZES ZARZĄDU
2009-08-20
2011-09-23
ANDRZEJ DARIUSZ DAVIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-10
2009-07-08
ADAM HENRYK JARMICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-08
2009-08-20
WOJCIECH MARCIN MULTAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-20
2012-08-01
JERZY ZBIGNIEW TOTKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-20
2012-08-01
ELŻBIETA BUJNIEWICZ BELKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-28
2012-04-04
DARIUSZ SŁAWOMIR KOCIOŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-23
2011-09-23
JACEK WŁODZIMIERZ WALLHEIM
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-20
2010-01-28
2009-03-10
2009-07-08
HIRTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-03-10
2009-07-08
PL. PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie