KRS 0000064615
REGON69068330300000
Nazwa"MPUNKT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMPUNKT POLSKA
Data rejestracji 21 lis 2001 (23 lata temu) 21 lis 2001
Data usunięcia 15 lut 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8850000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANACAVRO INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2001-11-21
2002-05-09
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁOTYCH.
KRZYSZTOF GRYCZMAN
Wspólnik
2001-11-21
2002-05-09
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁOTYCH
M.PUNKT HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2002-05-09
2006-02-15
8 849 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8 849 000 ZŁ
ALICJA ANNA SKIBA
Prokurent
2001-11-21
2006-02-15
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN WACŁAW BENBENEK
Prokurent
2005-02-08
2005-05-18
SAMOISTNA
IVAN VOHLMUTH
Członek Organu Nadzoru
2004-01-20
2006-02-15
PRZEMYSŁAW BIELICKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-25
2006-02-15
ADAM MAREK STRAŻECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2006-02-15
MAGDALENA GRYCZMAN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2002-01-04
RAFAŁ SOSNA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2006-02-15
MARCIN PIOTR PIRÓG
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2004-01-20
PETER JOACHIM HAERING
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2005-07-25
KRZYSZTOF GRYCZMAN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2002-01-04
NIGEL PHILIP WILLIAMS
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2006-02-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ HENRYK CHLASTAWA
PREZES
2001-11-21
2002-01-04
KRZYSZTOF GRYCZMAN
PREZES
2002-01-04
2006-02-15
DARIUSZ HENRYK CHLASTAWA
WICEPREZES
2002-01-04
2006-02-15
PRZEMYSŁAW BIELICKI
CZŁONEK
2002-01-04
2005-07-25
MARCIN WACŁAW BENBENEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-18
2006-02-15
2001-11-21
2004-01-30
"MODEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-21
2002-05-22
PLAC KILIŃSKIEGO, 6, RZESZÓW, 35-005, RZESZÓW, POLSKA
2002-05-22
2004-01-20
POWSTAŃCÓW LISTOPADOWYCH, 2B, RZESZÓW, 35-606, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie