KRS 0000345295
NIP8133609129
REGON18051377700000
Nazwa360 CIRCUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa360 CIRCUS POLSKA
Data rejestracji 28 gru 2009 (15 lat temu) 28 gru 2009
Data usunięcia 16 mar 2022 16 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DĄBRÓWKI, 8, RZESZÓW, 35-036, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 185000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8133609129
data rejestracji 01 sty 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKROBERT SUPULAK
Beneficjent
ARTUR ONYSZCZUK
Beneficjent
ROBERT SUPULAK
reprezentant
ARTUR ONYSZCZUK
reprezentant
Wspólnik
2019-09-10
2022-03-16
3600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.000,00 ZŁ
38308849800000
TOMASZ WERON
Wspólnik
2009-12-28
2017-10-09
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2250 ZŁ
KRZYSZTOF GRYCZMAN
Wspólnik
2009-12-28
2017-10-09
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2750 ZŁ
ARTUR ONYSZCZUK
Wspólnik
2017-10-09
2019-09-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
ROBERT SUPULAK
Wspólnik
2017-10-09
2019-09-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
RAFAŁ WITOLD SOSNA
Prokurent
2015-03-30
2017-04-24
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
AGNIESZKA ELŻBIETA WACŁAWEK
Prokurent
2011-08-30
2017-04-24
PROKURA ŁĄCZNA
IWONA KATARZYNA KALITA
Prokurent
2013-09-16
2022-03-16
PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ARTUR ONYSZCZUK
Prokurent
2015-01-28
2015-03-30
PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENATCJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROBERT SUPULAK
Beneficjent
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA JEDYNEGO WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, TJ. CIRCUS INSURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POSIADAJĄCY 50% UDZIAŁÓW W JEJ KAPITALE ZAKŁADOWYM
ARTUR ONYSZCZUK
Beneficjent
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA JEDYNEGO WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, TJ. CIRCUS INSURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POSIADAJĄCY 50% UDZIAŁÓW W JEJ KAPITALE ZAKŁADOWYM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF GRYCZMAN
PREZES ZARZĄDU
2011-08-31
2017-10-09
ROBERT SUPULAK
PREZES ZARZĄDU
2017-10-09
2022-03-16
TOMASZ WERON
PREZES ZARZĄDU
2009-12-28
2011-08-30
TOMASZ WERON
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-30
2017-10-09
ARTUR ONYSZCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-09
2022-03-16
2009-12-28
2011-08-30
WOODWORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-12-28
2011-08-30
LENARTOWICZA, 6, RZESZÓW, 36-060, RZESZÓW, POLSKA
2011-08-30
2015-03-30
LENARTOWICZA, 6, RZESZÓW, 35-051, RZESZÓW, POLSKA
2015-03-30
2018-01-23
UL. LENARTOWICZA, 4, RZESZÓW, 35-051, RZESZÓW, POLSKA
2018-01-23
2018-11-15
UL. TEOFILA ALEKSANDRA LENARTOWICZA, 6, RZESZÓW, 35-051, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie