KRS 0000121219
NIP5480077872
REGON00028815900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE "USTROŃ" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE "USTROŃ"
Data rejestracji 02 lip 2002 (22 lata temu) 02 lip 2002
Data usunięcia 20 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SANATORYJNA, 1, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30300000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 30300000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3030000
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@UZDROWISKO-USTRON.PL
Dane podatkowe
NIP 5480077872
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #0892Z WYDOBYWANIE TORFU #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5510 USŁGI HOTELARSKIE I PODOBNE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURALESZEK JAN KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-02
2006-10-13
TADEUSZ GAWIN
Członek Organu Nadzoru
2003-01-14
2006-05-17
JERZY MARIAN BARAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-14
2006-05-17
JÓZEF KUREK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-14
2003-05-26
JÓZEF LEOPOLD MATEJA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-26
2005-12-16
JANUSZ PRETZEL
Członek Organu Nadzoru
2005-12-16
2007-03-15
ARTUR BARTOSZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-05-17
2007-03-15
EWA POMIAN WOJCIESZCZUK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-17
2007-03-15
RENATA CISAK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-13
2011-02-25
MICHAŁ TARNAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-10-29
2013-08-14
ZBIGNIEW CZYŻ
Członek Organu Nadzoru
2010-10-29
2022-10-20
KATARZYNA ADAMEK
Członek Organu Nadzoru
2011-02-25
2014-07-24
JÓZEF KUREK
Członek Organu Nadzoru
2013-03-19
2013-04-29
ZDZISŁAW SABIŁŁO
Członek Organu Nadzoru
2014-07-24
2017-06-19
ZYGMUNT ŁUKASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2014-11-14
2019-12-31
PRZEMYSŁAW RADOMIR CZUK
Członek Organu Nadzoru
2017-06-19
2017-12-01
BARTOSZ JAN SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-08-13
2020-12-02
RAFAŁ SOSNA
Członek Organu Nadzoru
2019-08-13
2022-10-20
ALEKSANDER JANUSZ NAUMAN
Członek Organu Nadzoru
2020-12-02
2022-10-20
WIKTOR STANISŁAW SOSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-02
2003-01-14
GABRIELA MARIA WANZEK
Członek Organu Nadzoru
2017-12-01
2019-12-31
MAREK KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2013-08-14
2019-08-13
BOGNA EMILIA PAKUŁA
Członek Organu Nadzoru
2014-07-24
2014-11-14
LIDIA PAŁASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-03-15
2014-07-24
EWA STEFANIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-03-15
2008-06-12
JERZY SIEROSŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-28
2010-10-29
HENRYK JAGIEŁA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-12
2010-10-29
JANUSZ KOZIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2009-08-28
2011-02-25
PAWEŁ BUSZMAN
Członek Organu Nadzoru
2010-10-29
2019-08-13
JÓZEF ROJEK
Członek Organu Nadzoru
2007-03-15
2008-04-28
WIESŁAWA HAFTSZTAJN
Członek Organu Nadzoru
2002-07-02
2003-01-14
ZYGMUNT JÓZEF BIAŁAS
Członek Organu Nadzoru
2002-07-02
2009-08-28
MAREK KUBA GMERCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-02
2003-01-14
ADAM MAREK RYBICKI
zgłaszający - członek zarządu
ANNA MARIA BUJOK
zgłaszający - prokurent
RAFAŁ WITOLD SOSNA
Beneficjent
MAŁGORZATA JADWIGA SIWIEC SKUT
Prokurent
2002-07-02
2005-12-16
PROKURA ŁĄCZNA
TERESA SZCZEŚNIEWSKA
Prokurent
2002-07-02
2011-02-22
PROKURA ŁĄCZNA
ANNA MARIA BUJOK
Prokurent
2019-08-13
2022-10-20
PROKURA ŁĄCZNA
RAFAŁ WITOLD SOSNA
Beneficjent
PAN RAFAŁ SOSNA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SWEETHEART HOLDING LIMITED Z SIEDZIBĄ W LARNAKA (WPISANEJ DO REGISTER OF COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ POD NUMEREM HE400397), POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU (WPISANEJ DO REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA POD NUMEREM B160514), KTÓRA POSIADA 35,25% UDZIAŁÓW AHP INVESTMENTS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS: 0000403578), POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ (WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS: 0000398373), POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA UZDROWISKOWEGO „USTROŃ” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W USTRONIU (WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS: 0000121219)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W INNYCH PRZYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAROL HENRYK GRZYBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-02
2007-01-31
ZDZISŁAW JÓZEF POKORNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-02
2004-08-19
GRZEGORZ ANDRZEJ DZIEWIOR
PREZES ZARZĄDU
2007-05-17
2009-06-16
RENATA CISAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-26
2009-10-27
DARIUSZ EDWARD LUBOŃ
PREZES ZARZĄDU
2009-08-28
2010-12-03
KAZIMIERZ ŁUKAWIECKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-03
2011-02-25
MARCIN KOŁTUN
PREZES ZARZĄDU
2011-02-25
2013-02-20
DARIUSZ LUBOŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-02-25
2013-02-20
CEZARY JAROSŁAW DEREWNIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-02
2015-04-17
KATARZYNA BARBARA WENCEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-19
2011-02-25
BARTOSZ JAN SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-02-20
2019-08-13
PIOTR JERZY CIEPAŁ
WIICEPREZES ZARZĄDU
2013-02-20
2014-08-28
PIOTR JERZY CIEPAŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-08-28
2021-09-14
ANNA ŁADOŚ KRUPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-29
2013-08-14
ADAM MAREK RYBICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-17
2022-10-20
WOJCIECH PAWEŁ BUDZOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-06-07
2022-10-20
2002-07-02
2003-05-07
PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE "USTROŃ" W USTRONIU SPÓŁKA AKCYJNA
TADEUSZ GAWIN
"TK TELEKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA "WSPARCIE" "CS NATURA TOUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI PKPANNA MARIA BUJOK
UZDROWISKOWY INSTYTUT ZDROWIA "USTROŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGRZEGORZ ANDRZEJ DZIEWIOR
APARTAMENT PARK ZAWODZIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "JGG ZAWODZIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "JGG INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROTECT & DEFEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDARIUSZ EDWARD LUBOŃ
ARUZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MEDIKATHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MEDIKATHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIOPRIME SPÓŁKA KOMANDYTOWA MEDIKATHA LUBOŃ SPÓŁKA JAWNA MEDIKATHA LUBOŃ SPÓŁKA KOMANDYTOWAKAZIMIERZ ŁUKAWIECKI
POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENICZNE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO "AKADEMIA PIASTOWSKA"MARCIN KOŁTUN
PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA BIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CARPATIA-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MYSŁAW PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BG TECH-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EFICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MMW SZPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDARIUSZ LUBOŃ
FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI I ROZWOJU SAMORZĄDNOŚCI WŚRÓD MŁODZIEŻY "VIRIBUS UNITIS" STOWARZYSZENIE POLSKA AKADEMIA DIETETYKI I MIKROODŻYWIANIA W LIKWIDACJIJERZY MARIAN BARAŃSKI
CENTRALA FARMACEUTYCZNA "CEFARM" SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA WIEDZA I ZDROWIE OSKAR PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOPPLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TPKA - 2015 - 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA "HUTNIK 1957" DOPPLEX MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BEST-PHARMA-POLAND SP. Z O.O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJÓZEF KUREK
ŚLĄSKA FABRYKA LAMP ŻAROWYCH HELIOS APTEKI POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA "CIEPŁOWNIA ŁAŃCUT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA "PRO MEDICO" CENTRUM MEDYCZNE MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WĘGLOKOKS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DOM LEKARZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRIBAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRIBAG SPÓŁKA AKCYJNAJÓZEF LEOPOLD MATEJA
FUNDACJA "UZDROWISKA"JANUSZ PRETZEL
ZAKŁADY MECHANICZNE "BUMAR-ŁABĘDY" SPÓŁKA AKCYJNA PGE ELEKTROWNIA OPOLE SPÓŁKA AKCYJNA "METALCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MAZUR-TOURIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH BUDOWNICTWA WARSZAWA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "WOLSKA ŻELAZNA BRAMA"ARTUR BARTOSZEWICZ
"BABYSAFE" SPÓŁKA AKCYJNA "TOWAROWA GIEŁDA ENERGII" SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" SPÓŁKA AKCYJNA PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA OSI COMPUTRAIN SPÓŁKA AKCYJNA KONTUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KANCELARIA FINANSOWO-KSIĘGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM STUDIÓW EUROPEJSKICH I SAMORZĄDOWYCH "EUROPEJSKIE CENTRUM CONSULTINGU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BWC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "EUROPEJSKIE BIURA RACHUNKOWE" SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CIAŁBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHAMELEON GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA CHAMELEON GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROTON-A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROTON-B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROTON-D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROTON-C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄEWA POMIAN WOJCIESZCZUK
ZACHODNI FUNDUSZ INWESTYCYJNY NFI SPÓŁKA AKCYJNA FERMAPOL ZALESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA "INVEST-PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMICHAŁ TARNAWSKI
PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA "RUCH" CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA NAFIS SPÓŁKA AKCYJNA MMW SZPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CWION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST GROUP MM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADMIRALL & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZBIGNIEW CZYŻ
AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SZPITALE POLSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI I-KAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CARINT SCANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AHP INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKATARZYNA ADAMEK
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM KARDIOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI NAFIS SPÓŁKA AKCYJNA MED-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZDZISŁAW SABIŁŁO
AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNAZYGMUNT ŁUKASZCZYK
KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SPÓŁKA AKCYJNA JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA PGNIG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA SPÓŁKA AKCYJNA JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COIG SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JSW KOKS SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA DLA WYDZIAŁU GÓRNICTWA, INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJPRZEMYSŁAW RADOMIR CZUK
CTL INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ J&S ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA JAMAUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CTL RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHEM TRANS LOGISTIC HALDEX SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA AZOTY "KOLZAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BKHW LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CTL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "J&S PROMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA DAFTER ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA MARTLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MYKOGEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRITAX EUROBOX (STRYKÓW) PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INDUSTRIAL CENTER 29 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRIFFIN FINANCE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI JUPITER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MADARCH FUNGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GREENYARD MYCOCULTURE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA KNAPTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KINBUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRIFFIN PROPERTY FINANCE MANAGERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BIELSKO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPOLE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAHELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRUSZCZ LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUBLIN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WROCŁAW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VBC EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZELADŹ LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RUDA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADEMARC PROPERTY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAKÓW NOWA HUTA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TORUŃ LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DAFTARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MFUKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI RADOM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZABRZE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADEMARC HOLDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EKOZON ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAKÓW PÓŁNOC LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAKÓW SKAWINA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TYCHY DC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TYCHY LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROPEAN LOGISTICS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TYCHY II LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA AIRPORT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RZESZÓW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA BŁONIE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TARGÓWEK LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HELLADIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IIP POZNAN WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOLV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRIFFIN CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAKÓW SKAWINA II LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TORUŃ II LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁÓDŹ LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIELSKO II LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RUDA II LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RADZYMIN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA BŁONIE II LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IIP WARSAW SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IIP WARSAW NORTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAKÓW SKAWINA III LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RANDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BARBERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HAMPONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MYKERINOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBARTOSZ JAN SADOWSKI
"HAMMER POZNAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "HAMMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BJS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W.A. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BAUHAUS LOGISTIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM KARDIOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SILESIA SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI NAFIS SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA MENADŻERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA GRUPA MENADŻERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI I-KAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA UZDROWISKOWY INSTYTUT ZDROWIA "USTROŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA BRANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI AHP LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLASKIE CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BJWM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BMBF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MEDICAL ZOOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRAFAŁ SOSNA
MULTIMEDIA WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IGLOTEX DYSTRYBUCJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARKING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IGLOTEX BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO "FRITAR" SPÓŁKA AKCYJNA "MPUNKT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IGLOTEX ZAKOPANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IGLOTEX SOSNOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IGLOTEX BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MPUNKT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA "WIRTUALNA TELEKOMUNIKACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGRO GLOBAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IGLOTEX SPÓŁKA AKCYJNA LANGMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DRUMET LINY I DRUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA FRISCO SPÓŁKA AKCYJNA MOBI DEALER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 360 CIRCUS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AHP LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 360 CIRCUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 360 CIRCUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA PREMIUM MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA 360 CIRCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TUTORE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄALEKSANDER JANUSZ NAUMAN
"COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" CANDELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GLOBAL RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA CENTRUM KARDIOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI JW PROJAN SPÓŁKA AKCYJNA NAFIS SPÓŁKA AKCYJNA INFOKLINIKA SPÓŁKA AKCYJNA ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA 3 J SPÓŁKA AKCYJNA I-KAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JWPROLIFE SPÓŁKA AKCYJNA AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA AHP LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VARIAN MEDICAL SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HEALTHCARE & HOSPITALITY PROVIDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSKARB PAŃSTWA
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZIELONA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO FINANSOWE "SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPOMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODOCIĄGOWYCH HKW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGETYKA SZCZECIŃSKA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD DRZEWNY W KONEWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" SPÓŁKA AKCYJNA MORSKA STOCZNIA REMONTOWA SPÓŁKA AKCYJNA TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STORA ENSO RECYCLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "POLSKIE HUTY STALI"-HUTA KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SPÓŁKA AKCYJNA PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN SPÓŁKA AKCYJNA PGE ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA KOTŁÓW "FAKOT" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "PORT SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ E.ON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KIELECKIE KOPALNIE KWARCYTU W WIŚNIÓWCE SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SPÓŁKA AKCYJNA ZESPÓŁ UZDROWISK KRAKOWSKICH SPÓŁKA AKCYJNA NAFTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI WASIAK SPÓŁKA AKCYJNA GORZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA KOZIELSKA FABRYKA MASZYN "KOFAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PKP ENERGETYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PGE ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA REGIONALNE LABORATORIUM OCENY MLEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKIE RADIO - SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ZAKŁADY ROWEROWE "ROMET" SPÓŁKA AKCYJNA RUUKKI CONSTRUCTION POLSKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FARMACJA KOLEJOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FABRYKA SZLIFIEREK "FAS GŁOWNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY MECHANICZNE "GLIMAG" SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA AKCYJNA ELEKTROCIEPŁOWNIA EC NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DALMOR SPÓŁKA AKCYJNA "RUCH" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO "SPLOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRUDNICKIE ZAKŁADY OBUWIA "PRIMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH "CHEMOINSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI RYBNICKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA CERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TORUŃSKA PRZĘDZALNIA CZESANKOWA "MERINOTEX" SPÓŁKA AKCYJNA "TK TELEKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZELMER SPÓŁKA AKCYJNA RUN-CHŁODNIA WE WŁOCŁAWKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK "POLMOS" SPÓŁKA AKCYJNA ŚWIĘTOKRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "TRAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. "TREMOWENT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ZAKŁAD PRZEMYSŁOWY "KOLNIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI DRUKARNIA KOLEJOWA KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE "TRANSBUD - OLKUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "UZDROWISKO WYSOWA" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO "ODRA 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO POSZUKIWAŃ I EKSPLOATACJI ZŁÓŻ ROPY I GAZU "PETROBALTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLREGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKIE CENTRUM OPERACJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "EKO-CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "OPOLANKA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI CENREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "CONNEX SANOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VEOLIA TRANSPORT PODKARPACIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI CHEMIA - WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD ENERGETYCZNY BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI DRUKARNIA NARODOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ CEMENTOWNIA WEJHEROWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I POPRAWY ŚRODOWISKA "HYDROEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD ENERGETYCZNY KOSZALIN SPÓŁKA AKCYJNA BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE "BELMA" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "CHEMOBUDOWA - KRAKÓW" SPÓŁKA AKCYJNA PARKING - WSPÓLNA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI DESTYLERNIA "POLMOS" W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA "LUBINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWE RYBOŁÓSTWA MORSKIEGO "TRANSOCEAN" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "CEMENTOWNIA WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA LUBELSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA CEZ SKAWINA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO "PROGAZ" SPÓŁKA AKCYJNA MERAZET SPÓŁKA AKCYJNA POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GARWOLINIE SPÓŁKA AKCYJNAAMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
CENTRUM ZDROWEGO SERCA "TELCOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM KARDIOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI INTERCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NAFIS SPÓŁKA AKCYJNA SYNGOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI I-KAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MED-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AHP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AHP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GDAŃSKIE CENTRUM SERCOWO - NACZYNIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AHP LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLASKIE CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARETKI SZTUMSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCEZARY JAROSŁAW DEREWNIUK
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKATARZYNA BARBARA WENCEL
BONIFRATERSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CASA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR JERZY CIEPAŁ
EXPO KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA KONSORCJUM HANDLOWE "STOFARB" SPÓŁKA AKCYJNA "HAMMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BJS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W.A. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SILESIA SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GRUPA MENADŻERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI UZDROWISKOWY INSTYTUT ZDROWIA "USTROŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWOJCIECH PAWEŁ BUDZOWSKI
HOTEL SYSTEM - DŹWIRZYNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ CHP HOTELE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HEALTHCARE & HOSPITALITY PROVIDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWIKTOR STANISŁAW SOSZYŃSKI
KANCELARIA PRAWNICZA "FIDES" WIKTOR SOSZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA INNOVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGABRIELA MARIA WANZEK
CENTRUM ZDROWEGO SERCA "TELCOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NAFIS SPÓŁKA AKCYJNA MED-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA GDAŃSKIE CENTRUM SERCOWO - NACZYNIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAREK KRÓL
EUROPAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MED-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBOGNA EMILIA PAKUŁA
SILESIA PARTNERS, PAKUŁA, FEDEROWICZ, RADCY PRAWNI, SPÓŁKA PARTNERSKALIDIA PAŁASZEWSKA
HUTA METALI NIEŻELAZNYCH "SZOPIENICE" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI BYSTRZYCKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ POLO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH II ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM BHMD HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGRO APLIKACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄEWA STEFANIAK
POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH "RADIO KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIJERZY SIEROSŁAWSKI
"WAMAG" SPÓŁKA AKCYJNA ROLNO-PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY "GIEŁDA HURTOWA" SPÓŁKA AKCYJNA RECARO RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPAWEŁ BUSZMAN
AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI INTERCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CARINT SCANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRAFAŁ WITOLD SOSNA
MTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "BWIN POLAND" SPÓŁKA AKCYJNA NCT SPÓŁKA AKCYJNA HDS - WYDAWCY PRASY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SERPENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WORLD FITNESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLARIS CAPITAL ADVISORS (PCA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI AGRO GLOBAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NAFIS SPÓŁKA AKCYJNA PENTA INVESTMENTS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI I-KAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM MEDYCZNE MACIERZYŃSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 360 CIRCUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UZDROWISKOWY INSTYTUT ZDROWIA "USTROŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BMM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI AHP INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 360 CIRCUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA AHP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 360 CIRCUS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PREMIUM MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA KONERG ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI FUNDUSZ AKCELERACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PREMIUM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HAPPY HOPFIELDS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI NEWPORT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOŁĘBIEWSKI ADVISORS SPÓŁKA KOMANDYTOWA HAPPY HOPFIELDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MEDCONCEPT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HEALTHCARE & HOSPITALITY PROVIDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MEDCONCEPT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MEDCONCEPT 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MEDCONCEPT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJÓZEF ROJEK
MOŚCICKA FUNDACJA KULTURY W LIKWIDACJI GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNAWIESŁAWA HAFTSZTAJN
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "DROMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAREK KUBA GMERCZYŃSKI
SPÓŁDZIELCZY DOM MIESZKALNY "DRZYMAŁÓWKA" USŁUGI MEDYCZNE ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSANATORYJNA, 1, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA
AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UZDROWISKOWY INSTYTUT ZDROWIA "USTROŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AHP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNAData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL