KRS 0000008837
NIP8133225593
REGON69155203000000
NazwaMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMTEL
Data rejestracji 20 kwi 2001 (23 lata temu) 20 kwi 2001
Data usunięcia 22 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #9521Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-04-20
2005-10-25
19 UDZIAŁÓW = 9.500,00 ZŁOTYCH
690683303
M.PUNKT HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2005-10-25
2011-05-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-05-17
2011-11-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
67092516000000
KRZYSZTOF GRYCZMAN
Wspólnik
2001-04-20
2005-10-25
31 UDZIAŁÓW = 15.500,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ WITOLD SOSNA
Wspólnik
2001-04-20
2005-10-25
25 UDZIAŁÓW = 12.500,00 ZŁOTYCH
MARCIN JERZY WĘŻYK
Wspólnik
2001-04-20
2005-10-25
25 UDZIAŁÓW = 12.500,00 ZŁOTYCH
MARCIN JERZY WĘŻYK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-20
2007-06-26
PRZEMYSŁAW BIELICKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-26
2010-06-29
DARIUSZ DZIAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-06-29
2010-09-30
TOMASZ PIOTR SZELĄG
Członek Organu Nadzoru
2010-06-29
2010-09-30
KRZYSZTOF GRYCZMAN
Członek Organu Nadzoru
2001-04-20
2007-06-26
ADAM MAREK STRAŻECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-20
2007-06-26
RAFAŁ WITOLD SOSNA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-20
2007-06-26
MARCIN WACŁAW BENBENEK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-26
2010-06-29
DARIUSZ HENRYK CHLASTAWA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-20
2010-06-29
DOMINIK GRZEGORZ LIBICKI
Członek Organu Nadzoru
2010-06-29
2010-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1-OSOBOWO - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO 2-OSOBOWO, ŁĄCZNA - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
JERZY DZIEDUSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-04-20
2002-12-12
ZIEMOWIT CZESŁAW JAKUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-12
2003-07-23
MARCIN WACŁAW BENBENEK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-23
2005-08-23
ALICJA ANNA FURTAK
PREZES ZARZĄDU
2005-08-23
2010-08-12
JANUSZ LEONARD KALISZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-20
2011-11-22
JAROSŁAW MARCHEWKA
PREZES ZARZĄDU
2010-08-12
2011-11-22
2001-04-20
2001-05-16
PRZEMYSŁOWA, 60, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
2001-05-16
2002-06-12
KILIŃSKIEGO, 6, RZESZÓW, 35-001, RZESZÓW, POLSKA
2002-06-12
2005-10-25
POWSTAŃCÓW LISTOPADOWYCH, 2B, RZESZÓW, 35-606, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie