KRS 0000152787
REGON01285001900000
NazwaTRANS - MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRANS - MEDIA GROUP
Data rejestracji 25 lut 2003 (22 lata temu) 25 lut 2003
Data usunięcia 28 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSTROBRAMSKA, 77, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHANDRZEJ KUCHAR
Wspólnik
2003-02-25
2004-12-15
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 PLN
REXON OVERSEAS LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI (CYPR)
Wspólnik
2004-12-15
2011-10-28
17.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500.000,00 ZŁ
MONSUNNY LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI (CYPR)
Wspólnik
2004-12-15
2011-10-28
3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500.000,00 ZŁ
WOJCIECH FILOCHOWSKI
Likwidator
2011-04-14
2011-10-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
DOMINIK GRZEGORZ LIBICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-25
2006-12-14
JACEK MICHAŁ BIAŁOBRZESKI
CZONEK ZARZĄDU
2005-10-19
2005-11-09
JACEK MICHAŁ BIAŁOBRZESKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-09
2006-03-28
ANNA IRENA KWAŚNIK
PREZES ZARZĄDU
2006-12-14
2011-04-14
2003-02-25
2011-04-14
TRANS - MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie