KRS 0000008176
NIP5252164732
REGON01607464100000
Nazwa"INWESTYCJE POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINWESTYCJE POLSKIE
Data rejestracji 30 maj 2001 (23 lata temu) 30 maj 2001
Data usunięcia 16 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSTROBRAMSKA, 77, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 66220000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252164732
data rejestracji 01 wrz 2002
status Czynny
81114010100000562305001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
65168012480000300005228058
PLUSSA Oddział rozliczeniowy
Aleja Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKHERONIM BOGUSŁAW RUTA
Wspólnik
2001-05-30
2015-06-24
216 UDZIAŁÓW 108.000 PLN
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ ŻAK
Wspólnik
2001-05-30
2015-06-24
1224 UDZIAŁY 612.000 PLN
TRIGON XVII FUNDUSZ INMWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2015-06-24
2015-10-15
112574 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.287.000 ZŁOTYCH
361642196
TRIGON XVIII FUNDUSZ INMWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2015-06-24
2015-10-15
19866 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9933000 ZŁOTYCH
361642380
IPP INVESTMENT SC SP
Wspólnik
2015-10-15
2018-10-16
132 439 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66 219 500 ZŁOTYCH
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
KAZIMIERZ CZEKAŁOWSKI
reprezentant
MARIOLA BOŻENA GACA
reprezentant
ANDRZEJ PAPIS
Prokurent
2014-01-30
2018-10-16
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DARIUSZ ŻAK
Prokurent
2001-10-16
2014-01-30
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
BENEFICJENTOWI RZECZYWISTEMU PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PRAWO WŁASNOŚCI PONAD 50% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI INWESTYCJE POLSKIE SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO.
MARIOLA BOŻENA GACA
PREZES
2001-05-30
2018-10-16
DARIUSZ ŻAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-30
2001-10-16
KAZIMIERZ CZEKAŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-30
2018-10-16
2001-05-30
2001-08-24
JANA PAWŁA II, 12, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2001-08-24
2002-07-23
ZGODA, 11, WARSZAWA, 00-018, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie