KRS 0000351965
NIP7962905771
REGON14235040200000
Nazwa"MARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMARKET
Data rejestracji 22 mar 2010 (14 lat temu) 22 mar 2010
Data usunięcia 28 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 220, RADOM, 26-617, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8148500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7962905771
data rejestracji 13 maj 2010
status Czynny
81124010371111001092253563
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWOSZYMON RUTA
Beneficjent
MARIUSZ ŚLĘZAK
reprezentant
URSZULA ALBINA POTOCKA
reprezentant
SYLWIA RUTA
Beneficjent
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ ŻAK
Wspólnik
2010-03-22
2014-12-10
2970 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 148.500,- ZŁOTYCH
HERONIM BOGUSŁAW RUTA
Wspólnik
2014-12-10
2016-05-12
2 970 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 148.500 ZŁ
TRIGON XVIII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2016-05-12
2016-08-17
160000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000.000 ZŁOTYCH
361642380
LAZUR HOLDING SCSP
Wspólnik
2016-08-17
2018-11-28
162.969 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.148.450 ZŁOTYCH
SZYMON RUTA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SYLWIA RUTA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYAPDAKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ JEST UPOWAŻNIONYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE; W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ PAPIS
PREZES ZARZĄDU
2010-03-22
2013-10-23
ZDZISŁAW GACA
PREZES ZARZĄDU
2013-10-23
2018-11-28
2010-03-22
2013-10-17
CHORZOWSKA, 15, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
2013-10-17
2014-02-10
WARSZAWSKA, 222, RADOM, 26-617, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie