KRS 0000102486
NIP7960011615
REGON67066641500000
NazwaRS TV SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaRS TV
Data rejestracji 25 mar 2002 (22 lata temu) 25 mar 2002
Data usunięcia 23 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WOŁOSKA, 22, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8681800,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 10460000,00 PLN
Wartość nominalna akcji8,30 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1046000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGOJÓZEF FRANCISZEK BIRKA
Członek Organu Nadzoru
2009-11-12
2013-11-06
PRZEMYSŁAW TOMASZ KURCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-11-06
2015-12-23
KENT ROYALL HOLDING
Członek Organu Nadzoru
2013-11-06
2014-06-26
KRZYSZTOF ROBERT KACZMARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-11-06
2015-03-30
ALEKSANDER PIOTR SKOŁOŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-06-26
2015-02-09
CHRISTOPHER FRANZ BIEDERMANN
Członek Organu Nadzoru
2015-02-09
2015-12-23
WALDEMAR JAN SROMEK
Członek Organu Nadzoru
2015-03-30
2015-12-23
MONIKA TOMCZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-25
2013-11-06
ROBERT PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-25
2002-07-09
KRZYSZTOF TURKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-25
2013-11-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Jedyny Akcjonariusz
2002-03-25
2013-03-28
93017161200000
Jedyny Akcjonariusz
2013-03-28
2013-11-06
14611126100000
Jedyny Akcjonariusz
2013-11-06
2014-11-24
14270893800000
Jedyny Akcjonariusz
2014-11-24
2015-12-23
14694521000000
2002-03-25
2013-10-30
CHORZOWSKA, 15, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie