KRS 0000058659
NIP9442043784
REGON35635738000000
NazwaBIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
Data rejestracji 05 lis 2001 (23 lata temu) 05 lis 2001
Data usunięcia 15 mar 2010 15 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 20, KRAKÓW, 31-553, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9442043784
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
09114010810000212609001005
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
20114010810000212609001001
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
21160010390002003755719001
BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
24114010810000212609001026
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
29114010810000212609001033
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
35114010810000212609001022
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
36114010810000212609001004
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
40114010810000212609001029
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
51114010810000212609001025
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
63114010810000212609001003
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #45 BUDOWNICTWO #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAROBERT KRZYSZTOF DOBROWOLSKI
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ MICHAŁ BARTOS
Beneficjent
KRZYSZTOF DAWID KULIG
Beneficjent
BARBARA HALINA HILDMAN
Wspólnik
2001-11-05
2009-08-25
22 UDZIAŁY O WARTOŚCI 500 ZŁ JEDEN O WYSOKOŚCI 11.000,00 ZŁ
ANDRZEJ ZYGMUNT BIELENDA
Wspólnik
2001-11-05
2009-08-25
12 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁ JEDEN O WYSOKOŚCI 6.000 ZŁ
MAREK ANDRZEJ BIELENDA
Wspólnik
2001-11-05
2009-10-26
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.500 ZŁ.
JACEK PAWEŁ BIELENDA
Wspólnik
2001-11-05
2009-10-26
53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.500 ZŁ.
ANDRZEJ MICHAŁ BARTOS
Beneficjent
ANDRZEJ BARTOS WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ BIELENDA GROUP S.A. POPRZEZ NASTĘPUJĄCE POWIĄZANIA: ANDRZEJ BARTOS POSIADA 38.67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKĄ INNOVA CENTRAL HOLDING SCA (LUKSEMBURG), KTÓRA POSIADA OKOŁO 61,7% AKCJI W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W BIELENDA GROUP S.A. (POLSKA).
KRZYSZTOF DAWID KULIG
Beneficjent
KRZYSZTOF KULIG WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ BIELENDA GROUP S.A. POPRZEZ NASTĘPUJĄCE POWIĄZANIA: KRZYSZTOF KULIG POSIADA 38.67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKĄ INNOVA CENTRAL HOLDING SCA (LUKSEMBURG), KTÓRA POSIADA OKOŁO 61,7% AKCJI W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W BIELENDA GROUP S.A. (POLSKA).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWIE PRAW I OBOWIĄZKÓW, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 50.000,00 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK ANDRZEJ BIELENDA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-05
2010-03-15
BARBARA HALINA HILDMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-05
2010-03-15
ANDRZEJ ZYGMUNT BIELENDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-05
2010-03-15
JACEK PAWEŁ BIELENDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-05
2010-03-15
2001-11-05
2006-02-16
215, CHOLERZYN, 32 - 060, LISZKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie