KRS 0000109191
NIP9121441742
REGON93092155600000
NazwaLIBET SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaLIBET
Data rejestracji 24 kwi 2002 (22 lata temu) 24 kwi 2002
Data usunięcia 01 paź 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 5, GAJKÓW, 53-332, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 202194000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 0,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji202194
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (41)
#0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2364Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEBRONISŁAW ZINKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2004-02-19
SŁAWOMIR STANISŁAW SAŁADAJ
Członek Organu Nadzoru
2008-04-08
2010-05-27
SIMON GARETH TAYLOR
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2008-04-08
IRENEUSZ GRONOSTAJ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2004-10-01
JAN PUGHSLEY
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2006-10-11
JURGEN LANGE FLEMMING
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2004-02-19
THOMAS LEHMANN
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2010-05-27
1968-07-26
FARIDA ELIZA GÓRA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-11
2010-01-29
ANDRZEJ SKONECZNY
Członek Organu Nadzoru
2010-01-29
2010-05-27
ANDRZEJ MICHAŁ BARTOS
Członek Organu Nadzoru
2010-05-27
2010-10-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
MARIAN STANISŁAW MALCZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-24
2003-01-17
JAN ROMAN SKIBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-24
2003-01-17
KRYSTYNA TERESA DURKACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-24
2003-01-17
KRZYSZTOF JERZY JÓZEFOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-17
2004-10-01
MIROSŁAW CZARNIK
WICEPREZES ZARZADU
2003-01-17
2005-03-09
PIOTR JAN BOŻEK
PREZES ZARZĄDU
2003-01-17
2004-04-15
ELŻBIETA WÓJCIK CIEMIĘGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-19
2004-10-01
SYLWIA RACZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-04-15
2004-10-14
IRENEUSZ ROBERT GRONOSTAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-01
2010-10-01
GRZEGORZ ŁAJCA
PREZES ZARZĄDU
2004-10-14
2008-04-08
2002-04-24
2004-10-01
ZKB GAJKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
2002-04-24
2002-07-11
PIASKOWA, 1, GAJKÓW, 55-002, KAMIENIEC WROCŁAWSKI, POLSKA
2002-07-11
2004-10-01
WROCŁAWSKA, 15, GAJKÓW, 55-002, KAMIENIEC WROCŁAWSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie