KRS 0000023447
REGON01073656100000
NazwaKB TARMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKB TARMAC
Data rejestracji 27 cze 2001 (23 lata temu) 27 cze 2001
Data usunięcia 26 lis 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ELEKTRONOWA, 7A, WARSZAWA, 03-219, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6219400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANAUNICON A/S
Wspólnik
2001-06-27
2002-09-16
62194 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6219400 ZŁ
UNICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEIDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-06-27
2001-10-09
64700 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6470000 ZŁ
010736561
JERZY GABRIELCZYK
Wspólnik
2002-09-16
2003-02-21
31719 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.171.900 PLN
TARMAC INTERNATIONAL HOLDINGS BV
Wspólnik
2002-09-16
2004-11-26
62194 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.219.400 PLN
MONIKA MICHALSKA URBAN
Prokurent
2001-06-27
2003-01-08
PROKURA SAMOISTNA
GERT LUND STORGAARD
Członek Organu Nadzoru
2001-06-27
2002-09-18
WOJCIECH FALKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-27
2002-02-15
KENT ARENTOFT
Członek Organu Nadzoru
2001-06-27
2002-09-18
TORBEN OSTERBAEK CHRISTENSEN
Członek Organu Nadzoru
2001-06-27
2002-09-18
STEIN TOSTERUD
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2002-09-18
THOMAS LEHMANN
Członek Organu Nadzoru
2004-09-20
2004-11-26
1968-07-26
IAN PUGHSLEY
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2004-11-26
JERZY GABRIELCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2003-02-21
IRENEUSZ GRONOSTAJ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2004-09-20
BRONISŁAW ZINKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2004-01-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKOW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
KRZYSZTOF GOETZ
PREZES ZARZĄDU
2001-06-27
2002-11-12
PIOTR BOŻEK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-12
2004-04-16
KRZYSZTOF JERZY JÓZEFOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-08
2004-09-20
ELŻBIETA ANNA WÓJCIK CIEMIĘGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-08
2004-09-20
IRENEUSZ ROBERT GRONOSTAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-20
2004-11-26
MIROSŁAW CZARNIK
VICE-PREZES ZARZĄDU
2003-01-08
2004-11-26
SYLWIA RACZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY
2004-04-16
2004-10-18
GRZEGORZ BOHDAN ŁAJCA
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY
2004-10-18
2004-11-26
2001-06-27
2001-08-31
UNICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-27
2002-12-18
KRZYŻÓWKI, 5, WARSZAWA, 03-193, WARSZAWA, POLSKA
2002-12-18
2003-10-15
ELEKTRONOWA, 7 A, WARSZAWA, 03-217, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie