KRS 0000358550
NIP5922231727
REGON22103842500000
NazwaAKOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAKOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 15 cze 2010 (14 lat temu) 15 cze 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JABŁOWSKA, 71, STAROGARD GDAŃSKI, 83-200, STAROGARD GDAŃSKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 9293500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5922231727
data rejestracji 01 wrz 2010
status Czynny
02124012681978001124431383
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
28105017641000002353322759
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
43109026200000000153416831
SANPL 1 Oddział w Starogardzie Gdańskim
ul. Hallera 16 83-200 starogardzki POLSKA
75109026200000000153416837
SANPL 1 Oddział w Starogardzie Gdańskim
ul. Hallera 16 83-200 starogardzki POLSKA
91105017641000002352935080
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
98124012681111001124431295
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPIOTR MATEUSZ SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-06-02
2023-04-28
KAROL KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-06-02
2023-04-28
MAGDALENA MARIA ŚLIWA
Członek Organu Nadzoru
2010-11-12
2015-07-08
ARTUR JACEK ŁAKOMIEC
Członek Organu Nadzoru
2010-12-21
2014-05-06
STEWART BASELEY
Członek Organu Nadzoru
2012-03-08
2016-10-21
ARTUR ZANIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-06
2020-03-19
SEBASTIAN ALEKSANDER ŚLIWA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-08
2016-10-21
ARTUR DŻAGAROW
Członek Organu Nadzoru
2017-12-29
2020-06-02
MAREK ROSZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-02-27
2020-06-02
BRONISŁAW CHMIELOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-03-19
2020-06-02
SEBASTIAN ALEKSANDER ŚLIWA
Beneficjent
JAROSŁAW MAREK WĄSIK
zgłaszający - członek zarządu
GRZEGORZ BOHDAN ŁAJCA
zgłaszający - członek zarządu
SEBASTIAN ALEKSANDER ŚLIWA
Wspólnik
2010-06-15
2010-11-12
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MAGDALENA MARIA ŚLIWA
Wspólnik
2010-06-15
2010-11-12
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
Wspólnik
2010-11-12
2011-01-13
11 134 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 567 000,00 ZŁ
19119024500000
HIGHLANDER INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A R.L.
Wspólnik
2010-12-21
2020-06-02
18.130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.065.000,00 ZŁOTYCH
SEBASTIAN ALEKSANDER ŚLIWA
Wspólnik
2011-01-13
2020-07-30
7.696 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.848.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2018-11-27
2019-02-27
13.578 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.789.000,00 ZŁOTYCH
22103842500000
Wspólnik
2020-06-02
2020-11-30
26.087 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.043.500,00 ZŁOTYCH
38536372100000
SEBASTIAN ALEKSANDER ŚLIWA
Wspólnik
2020-11-30
14.108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.054.000 ZŁOTYCH
AMC CAPITAL IV TALISMAN S.A R.L.
Wspólnik
2020-11-30
2023-07-31
6.843 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.421.500 ZŁOTYCH
RAFAŁ BŁĘDOWSKI
Wspólnik
2023-07-31
2.222 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.111.000 ZŁ
SEBASTIAN ALEKSANDER ŚLIWA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
PRAWO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ WIĘKSZOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ. PRAWO INDYWIDUALNEJ KONTROLI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ KONRAD KALBARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-07-08
2016-10-21
ARTUR JACEK CHWOJNOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-12-29
2018-10-24
GRZEGORZ ŁAJCA
PREZES ZARZĄDU
2018-03-05
MARCIN JAN FRYŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-08
2017-03-10
GRZEGORZ TOMASZ HAPLICZNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-08
2017-03-10
JAROSŁAW MAREK WĄSIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-08
SEBASTIAN ALEKSANDER ŚLIWA
PREZES ZARZĄDU
2016-10-21
2017-01-18
ARTUR DŻAGAROW
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-10-21
2017-01-18
SŁAWOMIR LIS
PREZES ZARZĄDU
2017-01-18
2018-03-05
TOMASZ SIEPIELSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-04-19
2022-01-31
2010-06-15
2011-09-26
ZBLEWSKA, 10B, STAROGARD GDAŃSKI, 83-200, STAROGARD GDAŃSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie