KRS 0000011751
NIP7181830587
REGON45108602100000
Nazwa"BROWAR ŁOMŻA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBROWAR ŁOMŻA
Data rejestracji 10 maj 2001 (23 lata temu) 10 maj 2001
Data usunięcia 04 kwi 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 121, ŁOMŻA, 18-402, ŁOMŻA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55295500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#1596Z PRODUKCJA PIWA #1532Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMARCIN RYSZARD BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-21
2004-10-19
DOROTA KOPCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2003-04-11
ANDRZEJ KRZYSZTOF MAZURKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-11
2003-04-24
KRZYSZTOF JERZY BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-15
2003-04-11
DARIUSZ ROBERT KARWACKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-18
2003-03-21
KRZYSZTOF MAREK PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-24
2003-07-08
BARBARA SZYMANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-24
2004-02-10
JANUSZ BACZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-24
2004-07-21
WIESŁAWA ZAŁUSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2004-02-10
DARIUSZ JACEK KACZOR
Członek Organu Nadzoru
2004-02-10
2006-08-25
Wspólnik
2001-05-10
2007-07-06
110.591 (STO DZIESIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.295.500,00 (PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ MILIONÓW DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
45009636500000
ROYAL UNIBREW A/S
Wspólnik
2007-07-06
2007-12-04
110.591 (STO DZIESIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.295.500 (PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ MILIONÓW DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-12-04
2008-04-04
110.591 (STO DZIESIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.295.500 (PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ MILIONÓW DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
07041286300000
JUSTYNA MAŁGORZATA MIECZKOWSKA
Prokurent
2001-06-20
2002-06-27
ŁĄCZNA
GRZEGORZ SZKIREL
Prokurent
2004-05-20
2004-10-04
ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
STANISŁAW JANUSZ KRUSZEWSKI
Prokurent
2007-05-25
2008-04-04
PROKURA ŁĄCZNA: PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYMI PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO; PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.
TOMASZ PAWEŁ GRODZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-11
2003-08-12
KRZYSZTOF JARMUL
PREZES ZARZĄDU
2001-05-10
2001-07-06
BOGUSŁAW JANUSZ WIŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-10
2001-07-06
MAREK OLEKSIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-06
2002-01-02
CZESŁAW WOJCIECH SZCZEPANIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-27
2003-04-03
KATARZYNA BERTA GOŁAWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-31
2003-07-08
STANISŁAW JANUSZ KRUSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-21
2004-10-04
KRZYSZTOF MAREK PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-08
2004-02-10
ANDRZEJ KRZYSZTOF RUTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-12
2007-07-06
ANDRZEJ KRZYSZTOF RUTKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-06
2008-01-09
2001-05-10
2002-04-23
BROWAR ŁOMŻA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie