KRS 0000691099
NIP7010710801
REGON36807643000000
NazwaDANWOOD HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDANWOOD HOLDING
Data rejestracji 21 sie 2017 (7 lat temu) 21 sie 2017
Data usunięcia 18 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEWspólnik
2017-08-21
2017-12-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
01571658600000
DHH S.A R.L.
Wspólnik
2017-12-07
2018-04-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
FILIP MIŁOSZ BERKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-12-07
2018-04-18
SEBASTIAN JANUSZ KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2017-12-07
2018-04-18
MATEUSZ TOMASZ GROCHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-12-07
2018-04-18
JAROSŁAW MARIUSZ GRUŹDŹ
Beneficjent
GRZEGORZ SZKIREL
Beneficjent
JAROSŁAW KRZYSZTOF JURAK
Beneficjent
JAROSŁAW MARIUSZ GRUŹDŹ
reprezentant
GRZEGORZ SZKIREL
reprezentant
JAROSŁAW KRZYSZTOF JURAK
reprezentant
JAROSŁAW MARIUSZ GRUŹDŹ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU
GRZEGORZ SZKIREL
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU
JAROSŁAW KRZYSZTOF JURAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE- PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2017-08-21
2017-12-07
JAROSŁAW KRZYSZTOF JURAK
PREZES ZARZĄDU
2017-12-07
2018-04-18
GRZEGORZ SZKIREL
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-07
2018-04-18
JAROSŁAW MARIUSZ GRUŹDŹ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-07
2018-04-18
2017-08-21
2017-12-07
BALEMORE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-08-21
2017-12-07
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie