KRS 0000196045
NIP5222551358
REGON01635343000000
Nazwa"GE SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGE SERVICES
Data rejestracji 20 lut 2004 (21 lat temu) 20 lut 2004
Data usunięcia 19 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TOWAROWA, 28, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11172870,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIACHRISTIAN GUY GAUNT
reprezentant
CHRISTIAN GUY GAUNT
Beneficjent
Wspólnik
2004-02-20
2017-08-23
LICZBA UDZIAŁÓW: 1.000 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 11.172.870,00 ZŁ
01121244600000
DRB HOLDINGS B.V.
Wspólnik
2017-08-23
2019-08-06
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW: 11.172.870,00 ZŁ
GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2019-08-06
2022-01-19
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 11.172.870,00 ZŁ
CHRISTIAN GUY GAUNT
Likwidator
2019-08-06
2022-01-19
CHRISTIAN GUY GAUNT
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - LIKWIDATOR SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MAŁGORZATA EDYTA ZBIERADA TYSZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-02-20
2008-01-02
MONIKA GODZIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-10
2019-08-06
GRZEGORZ MANN
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-14
2008-01-02
KONRAD GRABOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-14
2008-01-02
LESŁAW WŁADYSŁAW KUZAJ
PREZES ZARZĄDU
2008-01-02
2013-05-13
ARKADIUSZ WIKTOR PRZYBYŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-02
2009-12-11
BARTOSZ JERZY OGONOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-02
2009-04-03
JAROSŁAW PIOTR ZBORALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-29
2009-08-12
TOMASZ LECH LIPOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-13
2019-08-06
SŁAWOMIR JAN MIRKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-13
2013-09-10
2004-02-20
2008-08-01
EXPANDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-01
2019-08-06
"GE SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-20
2006-11-14
POSTĘPU, 13, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
2006-11-14
2008-04-24
DOMANIEWSKA, 50A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2008-04-24
2014-09-25
ELŻBIETAŃSKA, 2, GDAŃSK, 80-816, GDAŃSK, POLSKA
2014-09-25
2021-01-15
PŁK. JANA PAŁUBICKIEGO, 6, GDAŃSK, 80-175, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie