KRS 0000211106
NIP1070001028
REGON01576877800000
NazwaWS ATKINS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWS ATKINS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaWS ATKINS INTERNATIONAL LIMITED
Data rejestracji 28 cze 2004 (20 lat temu) 28 cze 2004
Data usunięcia 22 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego ASHLEY ROAD, EPSOM, KT18 5BW, EPSOM, ANGLIA
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYRENATA KOWALSKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2004-06-28
2007-12-21
CHRISTOPHER JOHN MOORE
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2004-06-28
2004-12-14
ALISTAIR ROBERT KERON
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2004-12-14
2006-12-12
STEPHEN JOHN DAVIS
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-12-12
2009-09-14
PIOTR RAFALSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-12-12
2009-09-18
STEPHEN JOSEPH NOVIS
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2009-09-18
2015-03-19
CHRISTIAN GUY GAUNT
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-03-19
2017-05-05
CHRISTIAN GUY GAUNT
Likwidator
2017-05-05
2018-05-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TIMOTHY EDWARD ASKEW
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-28
2018-05-22
NICHOLAS FLEW
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-28
2009-09-14
ALUN HUGHES GRIFFITHS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-28
2018-05-22
RICHARD WILLIAM HALL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-28
2018-05-22
MITCHEL MACKINNON
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-28
2009-09-14
ROBERT JAMES MACLOAD
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-28
2009-09-14
ROGER FRANCIS MCGLYNN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-28
2009-09-14
ROGER WILLIAM NORTH
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-28
2009-09-14
DAVID SAUNDERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-28
2009-09-14
NORMAN ROBERT SCHUNTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-28
2009-09-14
2004-06-28
2017-05-05
WS ATKINS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2004-06-28
2008-12-11
NOWOGRODZKA, 11, WARSZAWA, 00-513, WARSZAWA, POLSKA
2008-12-11
2014-09-17
BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie