KRS 0000114838
NIP8990204130
REGON93009962000000
NazwaSTADLBAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTADLBAUER
Data rejestracji 28 maj 2002 (22 lata temu) 28 maj 2002
Data usunięcia 09 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIGDAŁOWA, 4, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8990204130
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5248E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK #5274Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUSTEFFEN DIRK PETER CHRISTOPH GÖRIG
Beneficjent
1969-03-17
CHRISTIAN GUY GAUNT
reprezentant
STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH
Wspólnik
2002-05-28
2022-02-09
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500,00 ZŁOTYCH
CHRISTIAN GUY GAUNT
Likwidator
2021-02-05
2022-02-09
STEFFEN DIRK PETER CHRISTOPH GÖRIG
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD ZGŁASZANYMPODMIOTEM POPRZEZ POSIADANIE W STOSUNKU DO NIEJ POZYCJI DOMINUJĄCEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY JEST TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ TEGO CZŁONKA ZARZĄDU, JEŻELI JEST POWOŁANYCH DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
BOGDAN STANISŁAW KARAFIOL
PREZES ZARZĄDU
2002-05-28
2008-02-05
JOSEF BACHLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-28
2019-03-26
ALFRED GREIDERER
PREZES ZARZĄDU
2008-02-05
2021-02-05
ARMIN GÖTSCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-26
2021-02-05
2002-05-28
2008-02-05
"LUKAS TOYS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-05
2021-02-05
STADLBAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-28
2004-06-16
PARTYNICKA, 29, WROCŁAW, 53-031, WROCŁAW, POLSKA
2004-06-16
2008-02-05
ŻEGIESTOWSKA, 3, WROCŁAW, 50-542, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie