KRS 0000018047
REGON01664894100000
NazwaORGANIZACJA ODZYSKU REKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaORGANIZACJA ODZYSKU REKOPOL
Data rejestracji 07 cze 2001 (23 lata temu) 07 cze 2001
Data usunięcia 23 mar 2010 23 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIGDAŁOWA, 4, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1080000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEMACIEJ PIOTR ZIĘTEK
Prokurent
2001-12-12
2010-03-23
SAMOISTNA
IRENA MARIA GADOMSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-07
2010-03-23
JANUSZ STANISŁAW GOŁĘBIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-07
2010-03-23
JAN FRANCISZEK JASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-07
2010-03-23
MIKOŁAJ EDWARD JÓZEFOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-07
2010-03-23
MICHAŁ ADAM ROSA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-07
2010-03-23
IWONA SCHREUDER
Członek Organu Nadzoru
2001-06-07
2010-03-23
ATE VAN DER WALLE
Członek Organu Nadzoru
2001-06-07
2010-03-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNIYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM
MICHAŁ JÓZEF KORKOZOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-06-07
2010-03-23
2001-06-07
2001-07-30
REKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-07
2001-07-30
EMILII PLATER, 47, WARSZAWA, 00-118, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie