KRS 0000106148
NIP5262461762
REGON01639525600000
NazwaGREY POSSIBLE JV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGREY POSSIBLE JV
Data rejestracji 12 kwi 2002 (22 lata temu) 12 kwi 2002
Data usunięcia 22 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC KONESERA, 11, WARSZAWA, 03-736, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50050,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262461762
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #1811Z DRUKOWANIE GAZET #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJOANNA IZABELA MODZELEWSKA
Beneficjent
JOANNA IZABELA MODZELEWSKA
ZGŁASZAJĄCY - INNY
ARGONAUTEN 360 GMBH
Wspólnik
2002-04-12
2005-10-27
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
GREY HOLDING CENTRAL EUROPE GMBH
Wspólnik
2005-10-27
2022-04-22
1001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50050,00 ZŁ
JOANNA IZABELA MODZELEWSKA
Beneficjent
OSOBA ZARZĄDZAJĄCA SPÓŁKĄ, KTÓRA WCHONĘŁA TĘ SPÓŁKĘ NA MOCY POŁĄCZENIA / PRZEJĘCIA - SPÓŁKA DO WYKREŚLENIA Z CRBR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
RAFAŁ PIOTR BARAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-29
2015-06-16
ALEC PETER GRAHAM
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-27
2013-08-09
GÁBOR TÓTH
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-27
2014-01-22
DAVID LOMAX PATTON
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-12
2017-09-19
SJOERD ANTONIUS KOOPMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-16
2021-09-21
IAN DAVID WOOD
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-16
2021-09-21
CLAIRE ANNE STANWORTH
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-16
2015-03-19
JOANNA MODZELEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-02
2022-04-22
WOLFGANG ULLRICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-12
2004-07-19
CHRISTIAN GUY GAUNT
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-02
2004-07-19
2002-04-12
2014-02-10
ARGONAUTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-12
2009-01-16
PRZEMYSŁOWA, 30/32, WARSZAWA, 00-450, WARSZAWA, POLSKA
2009-01-16
2013-06-21
JASNA, 24, WARSZAWA, 00-054, WARSZAWA, POLSKA
2013-06-21
2021-09-21
PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie