KRS 0000062084
NIP5252194242
REGON01642365600000
NazwaWUNDERMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWUNDERMAN POLSKA
Data rejestracji 15 lis 2001 (23 lata temu) 15 lis 2001
Data usunięcia 23 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC KONESERA, 11, WARSZAWA, 03-736, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252194242
data rejestracji 07 gru 2000
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARTA BARBARA KOPEĆ
Beneficjent
MARTA BARBARA KOPEĆ
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ MAREK ANDRIAN
Beneficjent
Wspólnik
2001-11-15
2022-05-23
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
01204655300000
EDYTA PAŁGAN
Prokurent
2018-06-14
2019-03-12
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA- WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MONIKA BRZÓZKA
Prokurent
2019-03-12
2022-05-23
PROKURA SAMOISTNA
MARTA BARBARA KOPEĆ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DARIUSZ MAREK ANDRIAN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI - OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE Z UWAGI NA BRAK OSÓB FIZYCZNYCH SPEŁNIAJĄCYCH PRZESŁANKI Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 1,2,3 I 4 USTAWY - W SPÓŁCE WUNDERMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŻADNA OSOBA FIZYCZNA NIE POSIADA 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE, ANI NIE SPRAWUJE KONTROLI NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANIE W STOSUNKU DO TEJ OSOBY PRAWNEJ UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI, A W PRZYPADKU WIĘKSZOŚCIOWEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI YOUNG&RUBICAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. NIE JEST MOŻLIWE USTALENIE BENEFICJENTA Z UWAGI NA STRUKTURĘ UDZIAŁOWĄ. W SPÓŁCE YOUNG&RUBICAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO BENEFICJENT RÓWNIEŻ WSKAZANO ZARZĄD - W OSOBACH MARTY KOPEĆ I DARIUSZA ANDRIAN.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JACEK BARTŁOMIEJ OTFFINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-15
2002-07-19
JERZY BOGDAN SZYMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-15
2001-12-03
FREDERIC MAURICE FRANCOIS DENERY
CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2005-04-20
2006-09-19
JERZY BOGDAN SZYMAN
CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR FINANSOWY
2001-12-03
2006-09-19
MAREK KRZYSZTOF KOSYCARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-15
2003-10-24
WOJCIECH SZPIL
PREZES ZARZĄDU
2003-01-28
2005-11-29
MARK WILLIAM BINDLOSS GIBB
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-17
2005-11-29
MARTA BARBARA KOPEĆ
PREZES ZARZĄDU
2017-12-08
2022-05-23
DARIUSZ MAREK ANDRIAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-08
2022-05-23
BEATA ALEKSANDRA MOŃKA
PREZES ZARZĄDU
2005-11-29
2011-05-25
2001-11-15
2001-12-03
WUNDERMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-15
2013-03-27
DOBRA, 56/66, WARSZAWA, 00-312, WARSZAWA, POLSKA
2013-03-27
2018-02-06
ADAMA BRANICKIEGO, 17, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
2018-02-06
2022-01-18
UL. BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie