KRS 0000219885
NIP5252331377
REGON01582816700000
NazwaRAYMOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRAYMOND
Data rejestracji 20 paź 2004 (20 lat temu) 20 paź 2004
Data usunięcia 13 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC KONESERA, 11, WARSZAWA, 03-736, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252331377
data rejestracji 01 cze 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 wrz 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWMARTA BARBARA KOPEĆ
Beneficjent
DARIUSZ MAREK ANDRIAN
Beneficjent
MONIKA SYLWIA BRZÓZKA
zgłaszający - prokurent
WPP KRAKEN B.V.
Wspólnik
2004-10-20
2022-05-10
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2022-05-10
2023-01-13
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
12284611300000
EDYTA ANNA MAŃTURZYK
Prokurent
2018-01-18
2018-06-07
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA BRZÓZKA
Prokurent
2019-02-25
2023-01-13
PROKURA SAMOISTNA
EDYTA PAŁGAN
Prokurent
2018-06-07
2019-02-25
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARTA BARBARA KOPEĆ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU
DARIUSZ MAREK ANDRIAN
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WOJCIECH SZPIL
PREZES ZARZĄDU
2004-10-20
2005-11-22
JERZY BOGDAN SZYMAN
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY
2004-10-20
2007-02-19
BEATA ALEKSANDRA MOŃKA
PREZES ZARZĄDU
2005-11-22
2011-05-17
DARIUSZ MAREK ANDRIAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-18
2023-01-13
JOHN ALDEN DOMAS
PREZES ZARZĄDU
2011-10-17
2013-03-26
MICHAŁ KAMIL KAZIMIERCZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-05-13
2018-01-18
MARTA BARBARA KOPEĆ
PREZES ZARĄDU
2018-01-18
2023-01-13
PIOTR PAWEŁ OWSIANKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-19
2015-05-20
SYLWIA MARIA KORZENIEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-19
2015-05-20
2004-10-20
2013-03-26
DOBRA, 56/66, WARSZAWA, 00-312, WARSZAWA, POLSKA
2013-03-26
2018-02-02
ADAMA BRANICKIEGO, 17, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
2018-02-02
2022-02-10
UL. BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie