KRS 0000365304
NIP5213585234
REGON14262935700000
NazwaAD ARTIS FUNDACJA SZTUKI SAR W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAD ARTIS SZTUKI SAR
Data rejestracji 23 wrz 2010 (14 lat temu) 23 wrz 2010
Data usunięcia 26 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres CZERSKA, 8, WARSZAWA, 00-732, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5213585234
data rejestracji 18 lip 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓWPAWEŁ TYSZKIEWICZ
Beneficjent
ANNA MARIA ZIMECKA
Beneficjent
PAWEŁ TYSZKIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ TYSZKIEWICZ
Likwidator
2023-01-05
2023-05-26
ANNA MARIA ZIMECKA
Likwidator
2023-01-05
2023-05-26
PAWEŁ WOJCIECH KASTORY
Członek Organu Nadzoru
2010-09-23
2023-05-26
BEATA ALEKSANDRA MOŃKA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-23
2023-05-26
JAN KONSTANTY PRZYBORA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-23
2023-05-26
ANNA LUBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-23
2023-05-26
MAŁGORZATA DANUTA PAWLIK LENIARSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-23
2023-05-26
PAWEŁ TYSZKIEWICZ
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ANNA MARIA ZIMECKA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU ZARZĄDU SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
PAWEŁ TYSZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-09-23
2023-01-05
ANNA MARIA ZIMECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-09-23
2023-01-05
2022
2022-01-01
2022-09-30
2022-12-31
SprFinOp
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13821.14 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 13821.14 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 11095 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 11095 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2726.14 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
G. Przychody finansowe | 0 |
H. Koszty finansowe | 2726.14 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 0 |
J. Podatek dochodowy | 36900.14 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 68700 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 68700 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 233149.32 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -130275.32 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -34174 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 68700 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 68700 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 68700 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
2010-09-23
2011-06-20
FUNDACJA SZTUKI SAR
2011-06-20
2023-01-05
AD ARTIS FUNDACJA SZTUKI SAR
2010-09-23
2013-09-19
ŁOWICKA, 25, WARSZAWA, 02-502, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie