KRS 0000086474
NIP1130749978
REGON01078973500000
NazwaZWIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZWIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY
Data rejestracji 29 sty 2002 (23 lata temu) 29 sty 2002
Data usunięcia 21 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaZWIĄZEK PRACODAWCÓW
Adres UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 3, WARSZAWA, 00-367, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1130749978
data rejestracji 23 cze 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9412Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEANNA BANASZEK
Członek Organu Nadzoru
2009-09-17
2021-04-21
MIROSŁAW GRZEGORZ TAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-07-12
2017-07-07
JOLANTA ALICJA KITLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-07-12
2020-09-03
PIOTR KIECH
Członek Organu Nadzoru
2015-10-05
2021-04-21
BOGDAN MARIAN DOHNKE
Członek Organu Nadzoru
2002-01-29
2005-10-26
ROBERT ANDRZEJ KIJAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-29
2003-07-04
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW RYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-29
2003-07-04
MAŁGORZATA AKIMOWICZ PARUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-04
2005-10-26
GRAŻYNA EWALDA KAŁUŻYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-04
2006-09-07
PIOTR PAWEŁ SZEKIEŁDA
Członek Organu Nadzoru
2005-10-26
2007-08-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
IZABELLA MIROSŁAWA JABŁOŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-29
2003-07-04
RYSZARD MIŚKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-29
2003-07-04
ANDRZEJ PESTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-29
2003-07-04
KRZYSZTOF ALEKSANDER NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-29
2003-07-04
GRZEGORZ TEODOR GAUDEN
PREZES ZARZĄDU
2003-07-04
2005-03-07
MARIA AGNIESZKA KARDAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-04
2013-07-12
AGNIESZKA MARIA ANIELSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-04
2007-08-24
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW RYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-04
2005-10-26
ROBERT ANDRZEJ KIJAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-04
2007-08-24
ZBIGNIEW LESZEK GAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-04
2005-10-26
2002-01-29
2021-02-02
ZWIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY
2002-01-29
2020-02-13
FOKSAL, 3/5, WARSZAWA, 00-366, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie