KRS 0000011369
NIP5540240555
REGON09047475900000
Nazwa"GAZETA POMORSKA MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGAZETA POMORSKA MEDIA
Data rejestracji 09 maj 2001 (23 lata temu) 09 maj 2001
Data usunięcia 13 lis 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8852000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (55)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5247A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK #5247B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420E RADIODYFUZJA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #6521Z LEASING FINANSOWY #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #9271Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI, ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI I KONKURSAMIMECOM PRESS AS
Wspólnik
2001-05-09
2008-06-13
2.299 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.149.500,00 PLN
MECOM POLAND HOLDINGS AS
Wspólnik
2001-05-09
2008-06-13
15.405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.702.500,00 PLN
Wspólnik
2008-06-13
2008-11-13
17.704 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.852.000 ZŁOTYCH
93070169400000
JOANNA PILCICKA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-06
2008-11-13
MARCIN RATAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2007-12-21
2008-11-13
AGNIESZKA ELŻBIETA JERUZALSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-06
2007-12-21
ROMAN EDWARD CZARNUCH
Członek Organu Nadzoru
2006-02-06
2008-11-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
MAREK MACIEJ TRZEBIATOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-05-09
2007-09-07
ANDRZEJ KOCISZEWSKI
VICEPREZES
2001-05-09
2005-03-03
TERJE BERTHEUSSEN
VICEPREZES
2001-05-09
2003-06-16
MAŁGORZATA URSZULA KOWALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-09
2003-06-16
BJORNBET STEINAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-16
2005-08-23
ROMAN EDWARD CZARNUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-23
2006-02-06
TOMASZ ROMAN NISKI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-07
2008-11-13
ANDRZEJ MIELCAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-21
2008-11-13
JAN KOPKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-16
2005-08-23
RYSZARD BUCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-03
2006-02-06
2001-05-09
2007-09-07
ZAMOYSKIEGO, 2, BYDGOSZCZ, 85-063, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie