KRS 0000038247
REGON00647208800000
Nazwa"POLPAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaPOLPAGER
Data rejestracji 23 sie 2001 (23 lata temu) 23 sie 2001
Data usunięcia 10 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7513Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE"HOLDCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-08-23
2011-11-10
2.000 (DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 (DWA MILIONY) ZŁOTYCH
016015510
BOGUSŁAW MIECZYSŁAW RZEWUSKI
Prokurent
2001-08-23
2008-10-23
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE ORAZ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
RAJMUND ANDRZEJ PLUTA
PREZES ZARZĄDU
2001-08-23
2006-06-30
MATTHIAS LOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-07
2011-11-10
IRENE LANGE
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-07
2008-02-04
IGOR PIOTR SOCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-04
2010-04-16
MICHAEL PELZER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-23
2011-11-10
2001-08-23
2002-10-16
ŻURAWIA, 24, WARSZAWA, 00-515, WARSZAWA, POLSKA
2002-10-16
2008-10-23
MARSZAŁKOWSKA, 142, WARSZAWA, 00-061, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie