KRS 0000010265
NIP5260029440
REGON01041996100000
NazwaKARIERA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaKARIERA.PL
Data rejestracji 07 maj 2001 (23 lata temu) 07 maj 2001
Data usunięcia 30 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7315897,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 7315897,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji7315897
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #941 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIECEZARY JĘKSA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-07
2001-07-13
WALDEMAR PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-07
2002-12-02
WOJCIECH SAK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-07
2002-12-02
ARTUR MAGIERA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-07
2002-12-02
YANN PHILIPPE GONTARD
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2004-09-27
ANDRZEJ JAN REZLER
Członek Organu Nadzoru
2002-12-02
2002-12-30
JANUSZ MAREK KARKOSZKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-02
2005-08-31
JAROSŁAW DOTKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-02
2005-08-31
DANUTA DOROTA DĄBROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-02
2002-12-30
PIOTR STEFAN CEGŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-30
2004-02-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
ŁUKASZ NORBERT ŻUK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-05-07
2002-10-21
TOMASZ CYRYL JAKUBIAK
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-05-07
2002-12-02
GRZEGORZ HAFTARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-21
2004-11-25
LIDIA LUCYNA ZAKRZEWSKA
VICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-21
2006-02-09
DARIUSZ ZYGMUNT JAROSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-08
2004-12-03
DARIUSZ ZYGMUNT JAROSZ
PREZES ZARZĄDU
2004-12-03
2006-11-20
ARTUR SIERANT
WICEPREZES
2006-02-09
2006-11-20
ARTUR SIERANT
PREZES ZARZĄDU
2006-11-20
2008-03-28
ROBERT RYSZARD JAKUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-03-28
2008-10-24
PIOTR BARTŁOMIEJ ŻYCHLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-10-24
2008-12-08
2001-05-07
2008-06-25
"PARKIET MEDIA" SPÓŁKA AKCYJNA
2008-06-25
2009-09-02
"EGAZETY" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-05-07
2007-01-29
SASKA, 12, WARSZAWA, 03-968, WARSZAWA, POLSKA
2007-01-29
2007-03-28
AL. JEROZOLIMSKIE, 107, WARSZAWA, 02-011, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie