KRS 0000409665
NIP5222994156
REGON14598644800000
NazwaSYGNITY INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSYGNITY INTERNATIONAL
Data rejestracji 27 sty 2012 (13 lat temu) 27 sty 2012
Data usunięcia 18 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5222994156
data rejestracji 03 lut 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #1820 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #3313 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃWspólnik
2012-01-27
2019-10-18
5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 PLN
19040792600000
BEATA KRYSTYNA DRZEWICZ
Prokurent
2013-01-10
2014-06-28
SAMODZIELNA
BEATA KRYSTYNA DRZEWICZ
Prokurent
2014-06-28
2015-08-17
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARIUSZ NOWAK
Likwidator
2018-10-19
2019-08-26
INGA MONIKA JĘDRZEJEWSKA
Likwidator
2019-08-26
2019-10-18
ILONA WEISS
Członek Organu Nadzoru
2012-01-27
2013-01-10
PIOTR KACZMARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-01-27
2013-01-10
ARKADIUSZ TADEUSZ LEW KIEDROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-01-10
2013-05-09
MAGDALENA ALEKSANDRA TACZANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-01-10
2013-10-04
WIESŁAW PIOTR STRĄK
Członek Organu Nadzoru
2013-05-09
2015-05-13
DARIUSZ ŚLIWOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-04
2015-05-13
JANUSZ ROMAN GUY
Członek Organu Nadzoru
2014-06-28
2016-08-16
JAN MACIEJEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-08-16
2017-06-13
MARIUSZ MARCIN JURAK
Członek Organu Nadzoru
2017-06-13
2019-10-18
PIOTR GRZEGORZ WIERZBICKI
Członek Organu Nadzoru
2017-08-31
2018-09-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ PAWEŁ TURKANIK
PREZES ZARZĄDU
2012-01-27
2013-01-10
DARIUSZ SERAFIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-09
2015-08-17
BOGDAN ZBOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-06-28
2016-03-31
KATARZYNA ANNA DOBOSZYŃSKA PASEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-17
2016-03-31
JAN MACIEJEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-03-31
2016-08-16
KONRAD KRZYSZTOF KAŹMIEROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-08-16
2017-06-13
PATRYK JAKUB CHOROŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-22
2017-06-13
PATRYK JAKUB CHOROŚ
PREZES ZARZĄDU
2017-06-13
2017-11-15
MARIUSZ NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2017-11-15
2018-10-19
KRYSTYNA CYBULSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-27
2013-05-09
2012-01-27
2014-06-28
SYGNITY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-06-28
2018-10-19
SYGNITY INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-01-27
2016-03-31
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 180, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie