KRS 0000336667
NIP5322002208
REGON14201228900000
NazwaGTH SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGTH SOLUTIONS
Data rejestracji 11 wrz 2009 (15 lat temu) 11 wrz 2009
Data usunięcia 04 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 630, WARSZAWA, 03-994, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 104650,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5322002208
data rejestracji 19 cze 2010
status Czynny
16103013350000000822858500
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
19103015080000000822858002
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
46103015080000000822858001
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
62103015080000000822858004
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
69213000042001024448520001
VWBO Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
73103015080000000822858000
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
89103015080000000822858003
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)AMIAD SOTO
Beneficjent
1987-08-21
ŁUKASZ ZENCZEWSKI
Beneficjent
ŁUKASZ ZENCZEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ROBERT WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2009-09-11
2016-07-04
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500,00 ZŁ
WOJCIECH BOROWY
Wspólnik
2009-09-11
2016-07-04
238 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.900,00 ZŁ
Wspólnik
2011-09-12
2015-11-03
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750 ZŁOTYCH
01603331700000
PIOTR WIERZBICKI
Wspólnik
2014-04-18
2015-11-03
16 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 800 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-04-18
2016-07-04
427 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.350,00 ZŁ
14594826400000
Wspólnik
2014-04-18
2016-07-04
231 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.550,00 ZŁ
12031623300000
NETMEDIACAPITAL LIMITED
Wspólnik
2015-11-03
2016-07-04
665 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.250,00 ZŁ
ROBERT WOJCIECHOWSKI
Prokurent
2010-09-08
2014-07-30
ŁĄCZNA
WOJCIECH BOROWY
Prokurent
2010-09-08
2011-09-12
ŁĄCZNA
ANDRZEJ WIERZBA
Członek Organu Nadzoru
2011-09-12
2016-07-04
MAŁGORZATA AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-09-12
2014-07-30
DARIUSZ KRZYSZTOF WIATR
Członek Organu Nadzoru
2012-08-08
2014-07-30
ANDRZEJ WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2014-07-30
2016-07-04
ZYGMUNT GRAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-07-30
2016-07-04
PIOTR MICHAŁ KARDACH
Członek Organu Nadzoru
2014-07-30
2016-07-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI BĘDZIE UPOWAŻNIONYCH: (I) W PRZYPADKU, GDY W ZARZĄDZIE SPÓŁKI BĘDZIE CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCIĘ WICEPRESESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z KTÓRYCH JEDNYM BĘDZIE WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH LUB WICEPREZES DS. FINANSOWYCH WRAZ Z PROKURENTEM SPÓŁKI (II) W PRZYPADKU, GDY W ZARZĄDZIE SPÓŁKI NIE BĘDZIE CZŁONKA ZARZĄDU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁALJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI
ROBERT WOJCIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-09-11
2010-09-08
WOJCIECH BOROWY
WICEPREZES
2009-09-11
2010-09-08
TOMASZ MAREK ROMANIUK
PREZES ZARZĄDU
2010-09-08
2012-08-08
TOMASZ MAREK ROMANIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-08
2016-07-04
WOJCIECH BOROWY
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-12
2016-07-04
PIOTR GRZEGORZ WIERZBICKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-30
2016-07-04
KRZYSZTOF STEFAN GŁĄBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-08-08
2013-07-26
2009-09-11
2015-07-14
SZAŁASOWA, 2, JÓZEFÓW, 05-410, JÓZEFÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie