KRS 0000101895
REGON63426257400000
NazwaEDUSTRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEDUSTRADA
Data rejestracji 25 mar 2002 (22 lata temu) 25 mar 2002
Data usunięcia 20 kwi 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PADEREWSKIEGO, 8, POZNAŃ, 61-770, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4427500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2002-03-25
2003-04-01
1.480 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 740.000 ZŁ.
63417697500000
Wspólnik
2003-04-01
2006-04-20
8795 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4397500 ZŁ
63150257500000
TOMASZ JAKUB SKOCZYŃSKI
Likwidator
2004-07-08
2006-04-20
LECH STANISŁAW WOZICH
Członek Organu Nadzoru
2002-03-25
2003-04-01
DANUTA MARIA STANISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-25
2003-04-01
RADOSŁAW ŚWIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-25
2002-07-29
RENATA BARBARA SAMELAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-25
2003-04-01
PAWEŁ NOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-01
2004-06-17
PIOTR MICHAŁ KARDACH
Członek Organu Nadzoru
2003-04-01
2004-06-17
PIOTR KARMELITA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-01
2004-06-17
RYSZARD KARDACH
Członek Organu Nadzoru
2004-06-17
2006-04-20
MAŁGORZATA KUJAWA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-17
2006-04-20
MONIKA GRACZ KARMELITA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-17
2006-04-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYMI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW SŁAWOMIR SZACHNOWSKI
PREZES
2002-03-25
2002-07-29
ANDRZEJ MRÓZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-25
2003-04-01
JACEK CEZARY MARCINIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-25
2002-07-29
JACEK CEZARY MARCINIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-29
2004-06-17
TOMASZ JAKUB SKOCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-17
2004-07-08
2002-03-25
2004-07-08
"EDUSTRADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-25
2004-06-17
GŁOGOWSKA, 277, POZNAŃ, 60-104, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie