KRS 0000071776
NIP7781001994
REGON63150257500000
NazwaBMT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBMT
Data rejestracji 19 gru 2001 (23 lata temu) 19 gru 2001
Data usunięcia 16 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PADEREWSKIEGO, 8, POZNAŃ, 61-770, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji40000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNAPAWEŁ STANISŁAW TURNO
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2008-10-16
ROMAN MARIAN TRĘBACZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2007-05-31
LESZEK PIASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2003-08-29
WOJCIECH JAN DZIEWOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2003-08-29
PRZEMYSŁAW FRANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2008-10-16
PIOTR MICHAŁ KARDACH
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2004-04-07
PAWEŁ ZBIGNIEW ROZWADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2004-04-07
IZABELA ANNA LUTOMSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-29
2004-04-07
MACIEJ MICHAŁ DZIEWOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-29
2008-10-16
IZABELA ANNA LUTOMSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-24
2007-05-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO POZOSTAŁE OSOBY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
RAFAŁ MARCIN WALKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2002-06-25
PIOTR KARMELITA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-19
2004-04-07
PIOTR KARMELITA
PREZES ZARZĄDU
2004-04-07
2008-10-16
ROBERT TOMASZ KRASOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-19
2008-10-16
LUDWIK BORYS SKONECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-19
2002-04-16
2001-12-19
2003-08-29
"DOM MAKLERSKI BMT" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-19
2002-06-25
PADEREWSKIEGO, 7, POZNAŃ, 61-770, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie