KRS 0000272328
NazwaINFOSCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINFOSCAN
Data rejestracji 19 sty 2007 (18 lat temu) 19 sty 2007
Data usunięcia 06 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOGRODZKA, 50, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 165000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #262 PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #263 PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #264 PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGOJERZY KAROL KOWALSKI
Wspólnik
2007-01-19
2017-02-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁOTYCH
ROBERT JAN BENDER
Wspólnik
2007-01-19
2017-02-06
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24 000 ZŁOTYCH
TOMASZ PAWEŁ WIDOMSKI
Wspólnik
2007-01-19
2017-02-06
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24 000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-06-28
2017-02-06
69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.500 ZŁ
14268077200000
DAWID MAREK SUKACZ
Wspólnik
2013-08-20
2017-02-06
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.500,00 ZŁOTYCH
ROBERT JAN BENDER
Członek Organu Nadzoru
2013-08-20
2017-02-06
TOMASZ PAWEŁ WIDOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-08-20
2017-02-06
DAWID MAREK SUKACZ
Członek Organu Nadzoru
2013-08-20
2017-02-06
LESZEK PIASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-08-20
2017-02-06
PAWEŁ TURNO
Członek Organu Nadzoru
2013-08-20
2017-02-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ PAWEŁ WIDOMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-19
2011-06-28
ROBERT JAN BENDER
PREZES ZARZĄDU
2007-01-19
2012-07-12
JERZY KAROL KOWALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-01-19
2017-02-06
ROBERT MICHAŁ KITŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-28
2017-02-06
2007-01-19
2012-07-12
SOTTA "SOKOŁA", 9, WARSZAWA, 02-790, WARSZAWA, POLSKA
2012-07-12
2013-04-11
ZŁOTA, 61, WARSZAWA, 00-819, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie